Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1364427 | Globale Akte | 26.11.2003 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US0205987 | 19.02.2002 | US27005501 | 20.02.2001 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US2002140518 | 03.10.2002 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US7878502 | 19.02.2002 | US27005501 | 20.02.2001 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO02067367 | Globale Akte | 29.08.2002 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US27005501 | 20.02.2001 |