EP1364427 - HOCHFREQUENZDIPLEXER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.02.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.03.2005 [2005/13] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Axe, Inc. 200 MetroWest Technology Dive Maynard, MA 01754 / US | [2003/48] | Erfinder | 01 /
VERGHESE, Simon 11 Elwern Road Arlington, MA 02474 / US | [2003/48] | Vertreter | Jackson, Robert Patrick Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2003/48] | Jackson, Robert Patrick Frank B. Dehn & Co., European Patent Attorneys, 179 Queen Victoria Street London EC4V 4EL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02723257.8 | 19.02.2002 | [2003/48] | WO2002US05987 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010270055P | 20.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 270055 P | [2003/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02067367 | Datum: | 29.08.2002 | Sprache: | EN | [2002/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1364427 | Datum: | 26.11.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.08.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.08.2002 | Klassifikation | IPC: | H01P5/16 | [2003/48] | CPC: |
H01P1/2135 (EP,US);
H01P5/16 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/48] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HOCHFREQUENZDIPLEXER | [2003/48] | Englisch: | HIGH-FREQUENCY DIPLEXER | [2003/48] | Französisch: | DIPLEXEUR HAUTE FREQUENCE | [2003/48] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.09.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 19.09.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/48] | 01.09.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/13] | 19.10.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/13] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2004 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US5606286 (BAINS DEVENDAR S [US]) [A] 1,18,25 * column 6, lines 34-41 * * column 12, lines 15-31; figure 1 *; | [A]US5032804 (HOLLINGSWORTH ALLEN H [US]) [A] 1,18,25 * column 3, lines 63-66 * * column 4, lines 25-43; figure 1 *; | [A]US3748600 (SMITH J, et al) [A] 1,18,25 * column 1, lines 8-32 * * column 2, line 40 - column 3, line 15; figure 1 *; | [A]DE3624176 (ROHDE & SCHWARZ [DE]) [A] 1,18,25 * the whole document * | [A] - NESIMOGLU T ET AL, "SECOND HARMONIC ZONE INJECTION FOR AMPLIFIER LINEARISATION", 1999 IEEE 49TH. VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE. HOUSTON, TX, MAY 16 - 20, 1999, IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, NEW YORK, NY: IEEE, US, (19990516), vol. 3 CONF. 49, ISBN 0-7803-5566-0, pages 2353 - 2357, XP000936232 [A] 1,18,25 * page 2354, column R, lines 19-21; figure 2 * |