EP1389143 - TRANSCEIVER-SPULE FÜR GEHÖRPROTHESE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cochlear Limited 14 Mars Road Lane Cove, NSW 2066 / AU | [2004/08] | Erfinder | 01 /
IBRAHIM, Ibrahim, Hanna 18 Folkard Street North Ryde, New South Wales 2113 / AU | [2004/08] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/14] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2011/31] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2004/08] | Hackney, Nigel John, et al Mewburn Ellis, York House, 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02729626.8 | 22.05.2002 | [2004/08] | WO2002AU00640 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU2001PP05203 | 23.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU PP520301 | [2004/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02094370 | Datum: | 28.11.2002 | Sprache: | EN | [2002/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1389143 | Datum: | 18.02.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.11.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1389143 | Datum: | 03.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 28.11.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.04.2007 | Klassifikation | IPC: | A61N1/378, A61N1/36, A61N1/372, H01Q7/00 | [2012/41] | CPC: |
A61N1/37229 (EP,US);
A61N1/36036 (EP,US);
A61N1/3787 (EP,US);
H01Q7/00 (EP,US);
A61N1/36038 (EP,US);
H02J2310/23 (EP);
H02J50/005 (EP,US);
H02J50/12 (EP,US);
H02J50/402 (EP,US);
H02J50/70 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2007/01] | A61N1/36, A61N1/378, A61N1/372, H01Q1/52 | ||
Frühere IPC [2004/08] | A61N1/36, A61N1/375, A61N1/378 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSCEIVER-SPULE FÜR GEHÖRPROTHESE | [2004/08] | Englisch: | TRANSCEIVER COIL FOR AUDITORY PROSTHESIS | [2004/08] | Französisch: | BOBINE D'EMETTEUR-RECEPTEUR DESTINEE A UNE PROTHESE AUDITIVE | [2004/08] | Eintritt in die regionale Phase | 24.02.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.02.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 24.02.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.02.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.08.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AU | 24.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/08] | 29.04.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.09.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.02.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.08.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.02.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.02.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.04.2008 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 20.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 18.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2005 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   27.07.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 03.04.2013 | CY | 03.04.2013 | DK | 03.04.2013 | FI | 03.04.2013 | IT | 03.04.2013 | MC | 03.04.2013 | NL | 03.04.2013 | SE | 03.04.2013 | TR | 03.04.2013 | IE | 22.05.2013 | LU | 22.05.2013 | CH | 31.05.2013 | LI | 31.05.2013 | GR | 04.07.2013 | ES | 14.07.2013 | PT | 05.08.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | BE | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
TR | 03.04.2013 | ||
IE | 22.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2014/20] | BE | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
IE | 22.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2014/11] | BE | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
IT | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2014/09] | BE | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
DK | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2014/08] | BE | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
MC | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/52] | BE | 03.04.2013 | |
CY | 03.04.2013 | ||
FI | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/49] | BE | 03.04.2013 | |
FI | 03.04.2013 | ||
NL | 03.04.2013 | ||
SE | 03.04.2013 | ||
GR | 04.07.2013 | ||
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/48] | NL | 03.04.2013 | |
ES | 14.07.2013 | ||
PT | 05.08.2013 | ||
Frühere [2013/47] | PT | 05.08.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2333062 (NEC CORP [JP]) [A] 1,28* the whole document *; | [X]WO9942176 (VASCUSENSE INC [US], et al) [X] 1-28 * the whole document *; | [X]WO0002212 (ABIOMED INC [US]) [X] 1-28 * pages 1-4,7-9 * | Internationale Recherche | [A]US5656849 (BURGHARTZ JOACHIM NORBERT [US], et al); | [A]WO9829881 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al); | [A]US5781077 (LEITCH JIM RODGER [GB], et al); | [A]US5898403 (SAITOH YASUAKI [JP], et al); | [A]EP0932255 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]); | [A]US5991664 (SELIGMAN PETER [AU]); | [A] - CHEN Y.E. ET AL, "Q-enhancement of spiral inductor with N+-diffeusion patterned ground shields", CONFERENCE: 2001 IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM DIGEST, PHOENIX, AZ, USA, PISCATAWAY, NJ, USA, (20010520), vol. 2, pages 1289 - 1292, XP001067461 | Prüfung | US6018298 |