EP1367894 - ANTIMIKROBIELLE ZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.03.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.09.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 02.11.2011 [2011/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | [2008/21] |
Frühere [2003/50] | Für alle benannten Staaten JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. Turnhoutseweg 30 2340 Beerse / BE | Erfinder | 01 /
OHNISHI, Toshimasa, Nagase ChemteX Corporation 236, Nakai, Tatsuno-cho Tatsuno-shi, Tatsuno, Hyogo 679-4124 / JP | 02 /
TANAKA, Ikuya, Nagase ChemteX Corporation 236, Nakai, Tatsuno-cho Tatsuno-shi, Tatsuno, Hyogo 679-4124 / JP | [2003/50] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02729958.5 | 04.03.2002 | [2003/50] | WO2002EP02368 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010061158 | 06.03.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001061158 | [2003/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO02076209 | Datum: | 03.10.2002 | Sprache: | EN | [2002/40] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1367894 | Datum: | 10.12.2003 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1367894 | Datum: | 21.05.2008 | Sprache: | EN | [2008/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 13.02.2003 | Klassifikation | IPC: | A01N43/88 | [2003/50] | CPC: |
A01N43/88 (EP,KR,US)
| C-Set: |
A01N43/88, A01N2300/00 (US,EP);
A01N43/88, A01N59/20, A01N59/16, A01N47/12, A01N47/04, A01N43/88, A01N43/80, A01N43/70, A01N43/40, A01N37/34, A01N31/16 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2003/50] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 06.10.2003 | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANTIMIKROBIELLE ZUSAMMENSETZUNGEN | [2003/50] | Englisch: | ANTIMICROBIAL COMPOSITIONS | [2003/50] | Französisch: | COMPOSITIONS ANTIMICROBIENNES | [2003/50] | Eintritt in die regionale Phase | 06.10.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.10.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.10.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.08.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 06.10.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/50] | 21.11.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.05.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.09.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.09.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.02.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 02.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.05.2008 | CY | 21.05.2008 | FI | 21.05.2008 | TR | 21.05.2008 | PT | 21.10.2008 | [2011/43] |
Frühere [2009/12] | AT | 21.05.2008 | |
FI | 21.05.2008 | ||
PT | 21.10.2008 | ||
Frühere [2008/49] | AT | 21.05.2008 | |
FI | 21.05.2008 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2000053510 ; | [Y]JP2000302601 ; | [Y]JPH11217308 ; | [X]US5712275 (VAN GESTEL JOZEF FRANS ELIZABE [BE]) [X] 1,2,8-10 * column 1, line 36 - column 3, line 6 * * column 6, line 22 - line 67 *; | [Y]WO9918795 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV [BE], et al) [Y] 1-10 * examples 1,2 *; | [Y]WO0032371 (HICKSON INT PLC [GB], et al) [Y] 1-10 * page 13, line 1 - line 22 * * examples 1,14 *; | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2000, no. 31, Database accession no. 2000-353247, XP002214716 & JP2000053510 A 20000222 (TAKEDA CHEM IND LTD) [X] 1-10 * abstract * | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2001, no. 21, Database accession no. 2001-204919, XP002220737 & JP2000302601 A 20001031 (TAKEDA CHEM IND LTD) [Y] 1-10 * abstract * | [Y] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 1999, no. 42, Database accession no. 1999-502348, XP002220738 & JPH11217308 A 19990810 (TAKEDA CHEM IND LTD) [Y] 1-10 * abstract * |