EP1394458 - KUPPLUNG FÜR HOCHDRUCKFLUID [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 11.03.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.10.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 26.11.2008 [2008/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Karasawa Fine Co., Ltd. 3-27 Ohaza-Minamiakano Saitama-shi Saitama 330-0826 / JP | [N/P] |
Frühere [2004/10] | Für alle benannten Staaten Karasawa Fine Co., Ltd. 3-27 Ohaza-Minamiakano Saitama-shi, Saitama 330-0826 / JP | Erfinder | 01 /
KARASAWA, Yukihiko 3-27 Oh aza Minaminakano Saitama-shi, Saitama 330-0826 / JP | [2004/10] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/48] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | ||
Frühere [2004/10] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner GbR Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02730763.6 | 29.05.2002 | [2004/10] | WO2002JP05240 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010168292 | 04.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001168292 | [2004/10] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02099327 | Datum: | 12.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1394458 | Datum: | 03.03.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.12.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.12.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.09.2004 | Klassifikation | IPC: | F16L19/00, F16L19/02 | [2004/44] | CPC: |
F16L19/0206 (EP,US);
F16L15/08 (EP,US);
F16L19/0231 (EP,US)
|
Frühere IPC [2004/10] | F16L19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/10] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUPPLUNG FÜR HOCHDRUCKFLUID | [2004/10] | Englisch: | JOINT FOR HIGH PRESSURE FLUID | [2004/10] | Französisch: | RACCORD POUR FLUIDE HAUTE PRESSION | [2004/10] | Eintritt in die regionale Phase | 23.10.2003 | Übersetzung eingereicht | 23.10.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.10.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 23.10.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.10.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.10.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/10] | 04.03.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2005/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]GB931817 (ICI LTD) [X] 1 * figure - * [A] 2-4; | [X]DE1600474 (GLUTZ BLOTZHEIM NACHFOLGER AG) [X] 1 * figure - *; | [A]US3430990 (NELSON DONALD R) [A] 1-4 * figure - *; | [A]NL268571 (SHELL INTERNATIONAL RESEARCH MAATSCHAPPIJ N.V.) [A] 2,3 * figure - * | Internationale Recherche | [X]JPH11325341 (SAKURA RUBBER); | [X]JPS6012786U ; | [X]JPS6314084U ; | [Y]JPH04132288U |