EP1435347 - METHODE ZUM VERINDEN VON SUPRALEITERN UND EIN VERBUNDSUPRALEITER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 01.12.2010 [2010/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten International Superconductivity Technology Center, The Juridical Foundation 6th floor, Eishin Kaihatsu Building, 34-3, Shinbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 105-0004 / JP | [2008/01] |
Frühere [2004/28] | Für alle benannten Staaten International Superconductivity Technology Center, The Juridical Foundation 6th floor, Eishin Kaihatsu Building, 34-3, Shinbashi 5-chome, Minato-ku Tokyo 105-0004 / JP | Erfinder | 01 /
Iida, Kazumasa c/o Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercund. Tech. Ctr. 1-10-13,Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | 02 /
Yoshioka, Junko Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercond. Tech. Ctr. 1-10-13, Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | 03 /
Sakai, Naomichi c/o Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercond. Tech. Ctr. 1-10-13, Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | 04 /
Murakami, Masato c/o Superconductivity Res. Lab. Intern. Supercond. Tech. Ctr. 1-10-13, Shinonome Koto-ku, Tokyo 135-0062 / JP | [2004/28] | Vertreter | SSM Sandmair Patentanwälte Rechtsanwalt Partnerschaft mbB Joseph-Wild-Straße 20 81829 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/28] | Schwabe - Sandmair - Marx Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02736067.6 | 12.06.2002 | [2004/28] | WO2002JP05836 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010197713 | 29.06.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001197713 | [2004/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03002483 | Datum: | 09.01.2003 | Sprache: | EN | [2003/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1435347 | Datum: | 07.07.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.01.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1435347 | Datum: | 02.01.2008 | Sprache: | EN | [2008/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 09.01.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.05.2006 | Klassifikation | IPC: | C04B37/00, C30B33/06, H01B3/00 | [2004/28] | CPC: |
C04B35/6262 (EP,US);
C04B37/00 (KR);
C04B35/4508 (EP,US);
C04B35/6268 (EP,US);
C04B37/005 (EP,US);
H10N60/0268 (EP,US);
H10N60/80 (EP,US);
B32B2315/02 (EP,US);
C04B2235/3205 (EP,US);
C04B2235/3215 (EP,US);
C04B2235/3224 (EP,US);
C04B2235/3225 (EP,US);
C04B2235/3229 (EP,US);
C04B2235/3282 (EP,US);
C04B2235/3291 (EP,US);
C04B2235/408 (EP,US);
C04B2235/80 (EP,US);
C04B2237/04 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | METHODE ZUM VERINDEN VON SUPRALEITERN UND EIN VERBUNDSUPRALEITER | [2004/28] | Englisch: | METHOD OF JOINING OXIDE SUPERCONDUCTOR AND OXIDE SUPERCONDUCTOR JOINER | [2004/28] | Französisch: | PROCEDE DE JONCTION D'OXYDE SUPRACONDUCTEUR ET CORPS A CET EFFET | [2004/28] | Eintritt in die regionale Phase | 25.02.2003 | Übersetzung eingereicht | 25.02.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.02.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 25.02.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.02.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/28] | 16.10.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.11.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.11.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 02.01.2008 | BE | 02.01.2008 | CH | 02.01.2008 | CY | 02.01.2008 | DK | 02.01.2008 | FI | 02.01.2008 | IT | 02.01.2008 | LI | 02.01.2008 | NL | 02.01.2008 | TR | 02.01.2008 | SE | 02.04.2008 | GR | 03.04.2008 | ES | 13.04.2008 | PT | 02.06.2008 | IE | 12.06.2008 | LU | 12.06.2008 | MC | 30.06.2008 | [2010/48] |
Frühere [2010/37] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
TR | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
LU | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
LU | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/39] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
IT | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/33] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
CY | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/23] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
IE | 12.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/07] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2008/46] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
DK | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
SE | 02.04.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/43] | AT | 02.01.2008 | |
BE | 02.01.2008 | ||
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/42] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
PT | 02.06.2008 | ||
Frühere [2008/39] | AT | 02.01.2008 | |
CH | 02.01.2008 | ||
FI | 02.01.2008 | ||
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Frühere [2008/35] | CH | 02.01.2008 | |
LI | 02.01.2008 | ||
NL | 02.01.2008 | ||
ES | 13.04.2008 | ||
Frühere [2008/27] | NL | 02.01.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5439879 (SALAMA KAMEL [US], et al) | Internationale Recherche | [A]JPH01160877 (TOSHIBA CORP); | [Y]JPH01242473 (SHOWA DENKO KK); | [A]JPH038777 (NGK INSULATORS LTD); | [Y]JPH0316966 (DOWA MINING CO); | [Y]JPH04104970 (FURUKAWA ELECTRIC CO LTD); | [Y]JPH05279028 ; | [Y]JPH0717774 (RAILWAY TECHNICAL RES INST); | [Y]JPH1084141 (KOKUSAI CHODENDO SANGYO GIJUTS, et al); | [Y]US5786304 (KIMURA KEIICHI [JP], et al); | [Y]JP2001114576 (DOWA MINING CO, et al) |