EP1395228 - KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN MIT ROSMARINEXTRAKT UND DHA [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.05.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.06.2011 [2011/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E-L Management Corp. 767 Fifth Avenue New York, NY 10153 / US | [2004/11] | Erfinder | 01 /
SOKOLINSKY, Marina 35 Winston Drive Smithtown, NY 11787 / US | 02 /
OSTROVSKAYA, Asira 1 Bay Club Drive Bayside, NY 11360 / US | 03 /
LANDA, Peter, A. 36 Lewis Lane Port Washington, NY 11050 / US | 04 /
MAES, Daniel, H. 48 Knollwood Road Huntington, NY 11743 / US | [2004/11] | Vertreter | Hirsch & Associés 154 Boulevard Haussmann 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Hirsch & Associés 58, avenue Marceau 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2004/11] | Cabinet Hirsch Groupement 161 34, Rue de Bassano 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02737222.6 | 29.05.2002 | [2004/11] | WO2002US16766 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010294093P | 29.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 294093 P | [2004/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02096371 | Datum: | 05.12.2002 | Sprache: | EN | [2002/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1395228 | Datum: | 10.03.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.12.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.12.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.08.2004 | Klassifikation | IPC: | A61K7/00, A61K7/42, A61K7/44, A61K35/78, A61K38/43 | [2004/11] | CPC: |
A61Q19/04 (EP,US);
A61K36/53 (EP);
A61K8/35 (EP);
A61K8/9789 (EP,US);
A61Q19/02 (EP)
| C-Set: |
A61K36/53, A61K2300/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN MIT ROSMARINEXTRAKT UND DHA | [2004/11] | Englisch: | COSMETIC COMPOSITIONS CONTAINING ROSEMARY EXTRACT AND DHA | [2004/11] | Französisch: | COMPOSITIONS COSMETIQUES A BASE D'EXTRAIT DE ROMARIN ET DE DHA | [2004/11] | Eintritt in die regionale Phase | 29.12.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.12.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 29.12.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.12.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.12.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/11] | 15.02.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.08.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.09.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.08.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/23] | 24.01.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/23] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.02.2005 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.05.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2010 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2712804 (MERCK PATENT GMBH [DE]) [X] 1-20* example 1; claims 1-17 * | Internationale Recherche | [YP]US6316012 (N GUYEN QUANG LAN [FR], et al); | [Y]US5827506 (MCSHANE JAMES E [US], et al) |