EP1494558 - GURTSCHNALLE FÜR EINEN BEFESTIGUNGSGURT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.07.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 14.10.2009 [2009/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MSA Auer GmbH Thiemannstrasse 1 12059 Berlin / DE | [2005/02] | Erfinder | 01 /
BOSS, Jürgen Alpnacher Weg 5 13089 Berlin / DE | 02 /
KLING, Peter Kleineweg 115 12101 Berlin / DE | [2006/47] |
Frühere [2005/09] | 01 /
BOSS, Jürgen Rathenower Strasse 30 10559 Berlin / DE | ||
02 /
KLING, Peter Kleineweg 115 12101 Berlin / DE | |||
Frühere [2005/02] | 01 /
BOSS, Jürgen Rathenower Strasse 30 10559 Berlin / DE | ||
02 /
KLING, Peter Liegnitzer Strasse 1 10999 Berlin / DE | Vertreter | Wablat, Wolfgang Patentanwalt Dr. Dr. W. Wablat Potsdamer Chaussee 48 14129 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2005/02] | Wablat, Wolfgang, Dr.Dr. Patentanwalt, Potsdamer Chaussee 48 14129 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02740261.9 | 12.04.2002 | [2005/02] | WO2002DE01438 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001119469 | 12.04.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10119469 | [2006/16] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02082938 | Datum: | 24.10.2002 | Sprache: | DE | [2002/43] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1494558 | Datum: | 12.01.2005 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.10.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2005/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1494558 | Datum: | 13.09.2006 | Sprache: | DE | [2006/37] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP1494558 | Datum: | 27.12.2006 | [2006/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.10.2002 | Klassifikation | IPC: | A44B11/12, B60P7/08 | [2005/02] | CPC: |
B60P7/0838 (EP);
A44B11/125 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2005/02] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GURTSCHNALLE FÜR EINEN BEFESTIGUNGSGURT | [2005/02] | Englisch: | STRAP BUCKLE FOR A FASTENING STRAP | [2005/02] | Französisch: | BOUCLE DE CEINTURE POUR CEINTURE DE FIXATION | [2005/02] | Eintritt in die regionale Phase | 18.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.10.2002 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 18.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2005/02] | 27.03.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.06.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.01.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 13.09.2006 | FI | 13.09.2006 | IE | 13.09.2006 | NL | 13.09.2006 | TR | 13.09.2006 | DK | 13.12.2006 | GR | 14.12.2006 | PT | 26.02.2007 | AT | 12.04.2007 | LU | 12.04.2007 | BE | 30.04.2007 | CH | 30.04.2007 | LI | 30.04.2007 | MC | 30.04.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/38] | CY | 13.09.2006 | |
FI | 13.09.2006 | ||
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
AT | 12.04.2007 | ||
LU | 12.04.2007 | ||
BE | 30.04.2007 | ||
CH | 30.04.2007 | ||
LI | 30.04.2007 | ||
MC | 30.04.2007 | ||
Frühere [2009/18] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
AT | 12.04.2007 | ||
BE | 30.04.2007 | ||
CH | 30.04.2007 | ||
LI | 30.04.2007 | ||
MC | 30.04.2007 | ||
Frühere [2008/39] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
AT | 12.04.2007 | ||
BE | 30.04.2007 | ||
CH | 30.04.2007 | ||
LI | 30.04.2007 | ||
Frühere [2008/21] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
GR | 14.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
BE | 30.04.2007 | ||
CH | 30.04.2007 | ||
LI | 30.04.2007 | ||
Frühere [2008/13] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
CH | 30.04.2007 | ||
LI | 30.04.2007 | ||
Frühere [2008/04] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
Frühere [2007/38] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
IT | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
DK | 13.12.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
Frühere [2007/27] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
PT | 26.02.2007 | ||
Frühere [2007/25] | FI | 13.09.2006 | |
IE | 13.09.2006 | ||
NL | 13.09.2006 | ||
Frühere [2007/19] | FI | 13.09.2006 | |
NL | 13.09.2006 | ||
Frühere [2007/11] | FI | 13.09.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4395796 (AKAURA SEISHIRO [JP], et al) [A] 1 * column 2, line 57 - line 60 * * column 4, line 40 - column 5, line 2; figure 3 *; | [A]US4796336 (SCULLY ANDREW J [US]) [A] 1* column 1, line 51 - column 2, line 17; figure - *; | [AD]DE19541286 (AUERGESELLSCHAFT GMBH [DE]) [AD] 1 * column 1, line 59 - column 2, line 41; figure 2; claim 1 *; | [A]EP0906732 (MIEDERHOFF FRANZ FA [DE]) [A] 1 * figure 1; claim 1 * |