EP1373794 - BELEUCHTUNGSSYSTEM UND ANZEIGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.12.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.12.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.01.2009 [2009/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2004/01] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
CORNELISSEN, Hugo, J. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
GREINER, Horst Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
CLARKE, John, A. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2004/01] | Vertreter | Dusseldorp, Jan Charles, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2004/01] | Dusseldorp, Jan Charles, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02742442.3 | 11.01.2002 | [2004/01] | WO2002IB00075 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20010301413 | 19.02.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 01301413 | [2004/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02066892 | Datum: | 29.08.2002 | Sprache: | EN | [2002/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1373794 | Datum: | 02.01.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.08.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.08.2002 | Klassifikation | IPC: | F21V8/00 | [2004/01] | CPC: |
G02B6/005 (EP,US);
G02B6/0068 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2004/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BELEUCHTUNGSSYSTEM UND ANZEIGEVORRICHTUNG | [2004/01] | Englisch: | ILLUMINATION SYSTEM AND DISPLAY DEVICE | [2004/01] | Französisch: | SYSTEME D'ECLAIRAGE ET DISPOSITIF D'AFFICHAGE | [2004/01] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.09.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/01] | 21.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.01.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2008 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2009/04] | 04.09.2008 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2009/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.02.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2008 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]EP1043542 (ZUMTOBEL STAFF GMBH [AT]) [Y] 1-7 * column 5; figures 1-8 *; | [Y]US5375043 (TOKUNAGA MAKOTO [JP]) [Y] 1-7 * column 4; figures 1-5 * |