Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP1409901 | Globale Akte | 08.12.2004 | B1 | EP1409901 | 21.04.2004 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US30778201 | 25.07.2001 | US0223023 | 18.07.2002 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE60202215T | 15.12.2005 | T2 | DE60202215D1 | 13.01.2005 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | US30778201 | 25.07.2001 | US0223023 | 18.07.2002 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US6832750 | 21.12.2004 | B2 | US2003020041 | 30.01.2003 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US30778201 | 25.07.2001 | US19788402 | 17.07.2002 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO03010454 | Globale Akte | 06.02.2003 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US30778201 | 25.07.2001 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ES2229164T | 16.04.2005 | T3 | Prioritätsnummer | Datum | US30778201 | 25.07.2001 |