EP1409901 - DOPPELSITZVENTIL MIT EINER WARTUNGSÖFFNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 14.10.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.10.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.11.2005 [2005/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PARKER HANNIFIN CORPORATION 6035 Parkland Boulevard Cleveland, OH 44124-4141 / US | [N/P] |
Frühere [2004/17] | Für alle benannten Staaten Parker Hannifin Corporation 6035 Parkland Boulevard Cleveland, OH 44124-4141 / US | Erfinder | 01 /
NEARPASS, Gary, A. 602 Rt. 414 Clyde, NY 14433 / US | [2004/17] | Vertreter | Pilch, Adam John Michael D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2004/17] | Pilch, Adam John Michael D. YOUNG & CO., 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02752471.9 | 18.07.2002 | [2004/17] | WO2002US23023 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010307782P | 25.07.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 307782 P | [2004/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03010454 | Datum: | 06.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1409901 | Datum: | 21.04.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 06.02.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/17] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1409901 | Datum: | 08.12.2004 | Sprache: | EN | [2004/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 06.02.2003 | Klassifikation | IPC: | F16K11/044, G01N1/20 | [2004/17] | CPC: |
F16K11/044 (EP,US);
F16K31/508 (EP,US);
F16K43/008 (EP,US);
G01N1/2035 (EP,US);
Y10T137/86895 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2004/50] |
Frühere [2004/17] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DOPPELSITZVENTIL MIT EINER WARTUNGSÖFFNUNG | [2004/17] | Englisch: | BACK SEATING VALVE WITH SERVICE PORT | [2004/17] | Französisch: | VANNE A PORTEE D'ETANCHEITE ARRIERE AVEC ORIFICE D'ENTRETIEN | [2004/17] | Eintritt in die regionale Phase | 15.01.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.01.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.01.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.01.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.01.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/21] | 21.06.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.10.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.10.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.09.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]US3777783 (BECK M) [X] 1-4,8-15 * column 3, line 6 - column 6, line 9; figures 1-12 * [A] 6; | [A]US4215714 (LAUE CHARLES E [US]) [A] 1,5,6 * column 4, lines 45-50; figure 1 *; | [A]DE19618272 (REXROTH MANNESMANN GMBH [DE]) [A] 1,7,12 * figures 2A,2B *; | [A]US4521948 (LAUE CHARLES E [US]) [A] 1,12 * figures 1-3 *; | [A]US5120020 (LAUE CHARLES E [US]) [A] 1,12 * figure 1 *; | [A]US5067521 (JENKS JAMES K [US], et al) [A] 1,12 * figure 1 *; | [A]US3789881 (KOZULLA R, et al) [A] 1,12 * figures 1,5 *; | [A]US3762443 (SORENSON G) [A] 1,12 * figures 21A-23 * |