EP1433000 - GPS-EMPFÄNGER UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.09.2015 [2015/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NXP B.V. High Tech Campus 60 5656 AG Eindhoven / NL | [2007/31] |
Frühere [2004/27] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
CASWELL, Anne, C. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
DOOLEY, Saul, R. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [2004/27] | Vertreter | Crawford, Andrew, et al NXP SEMICONDUCTORS UK LTD Intellectual Property & Licensing Red Central 60 High Street Redhill, Surrey RH1 1SH / GB | [2014/09] |
Frühere [2009/09] | Williamson, Paul Lewis, et al NXP Semiconductors UK Ltd. Intellectual Property Department Betchworth House Station Road Redhill Surrey RH1 1DL / GB | ||
Frühere [2007/01] | White, Andrew Gordon, et al NXP Semiconductors Intellectual Property Department Cross Oak Lane Redhill, Surrey RH1 5HA / GB | ||
Frühere [2004/27] | White, Andrew G. Philips Intellectual Property & Standards, Cross Oak Lane Redhill, Surrey RH1 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02762707.4 | 10.09.2002 | [2004/27] | WO2002IB03687 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20010022228 | 13.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0122228 | [2004/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03023442 | Datum: | 20.03.2003 | Sprache: | EN | [2003/12] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1433000 | Datum: | 30.06.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.03.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.04.2004 | Klassifikation | IPC: | G01S5/14 | [2004/27] | CPC: |
G01S19/25 (EP,US);
G01S19/30 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GPS-EMPFÄNGER UND VERFAHREN | [2004/27] | Englisch: | GPS RECEIVER AND RELATED METHOD | [2004/27] | Französisch: | RECEPTEUR GPS ET PROCEDE ASSOCIE | [2004/27] | Eintritt in die regionale Phase | 13.04.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.10.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.10.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.10.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/52] | 20.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/36] | 30.04.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/36] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.01.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 30.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 01.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 30.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 13   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6070078 (CAMP JR WILLIAM O [US], et al) [A] 12 * abstract * * column 1, line 6 - line 43 ** column 7, line 16 - line 41 *; | [YA]WO0045191 (SNAPTRACK INC [US]) [Y] 5 * abstract * * page 13, paragraph 3 - page 15, paragraph 1 * * page 16, paragraph 4 - page 17, paragraph 1 * [A] 3,8-10,12; | [AD]US6133873 (KRASNER NORMAN F [US]) [AD] 1,3,4,13 * abstract * * column 3, line 34 - line 40 * * column 12, line 61 - column 13, line 13 * * column 14, line 21 - column 16, line 15 *; | [XAY]EP1083440 (LUCENT TECHNOLOGIES INC [US]) [X] 1,2,6,7,11,13,14 * abstract * * column 3, line 1 - line 41 * * column 5, line 11 - line 38 * * column 7, line 4 - line 53 * [A] 9 [Y] 5 |