EP1401700 - DIEBSTAHLSICHERUNG EINES SATTELS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.06.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.08.2005 [2005/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cycloblock Entreprise Unipersonnel A Responsabilite Limite 87, Avenue des Vosges 67000 Strasbourg / FR | [2004/14] | Erfinder | 01 /
TRIBOUT, Michel 87, avenue des Vosges F-67000 Strasbourg / FR | [2004/14] | Vertreter | Polanz, Lothar Rechtsanwalt Albertstrasse 8 66125 Saarbrücken / DE | [N/P] |
Frühere [2004/14] | Polanz, Lothar St.Johanner Strasse 41-43 66111 Saarbrücken / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02764945.8 | 05.07.2002 | [2004/14] | WO2002FR02362 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20010008966 | 05.07.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0108966 | [2004/14] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03004342 | Datum: | 16.01.2003 | Sprache: | FR | [2003/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1401700 | Datum: | 31.03.2004 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 16.01.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.01.2003 | Klassifikation | IPC: | B62K19/36, B62H5/00 | [2004/14] | CPC: |
B62H5/006 (EP);
B62K19/36 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/14] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIEBSTAHLSICHERUNG EINES SATTELS | [2004/14] | Englisch: | SADDLE ANTITHEFT DEVICE | [2004/14] | Französisch: | DISPOSITIF ANTIVOL DE SELLE | [2004/14] | Eintritt in die regionale Phase | 30.12.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.12.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.12.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.02.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.12.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/14] | 10.05.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.10.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.10.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.02.2005 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/32] | 07.03.2005 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/32] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2004 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]FR2432424 (MICMO) [Y] 1 * figure -; claim - *; | [A]US5618052 (RENDALL BARRY A [CA]) [A] 1* column 1, line 54 - line 60; figure -; claim 1 *; | [Y]US5897268 (DEVILLE ANTOINE [FR]) [Y] 1 * figure -; claim - * |