EP1465801 - NICHTKONZENTRISCHE HOCHLEISTUNGS-KONSTRUKTIONSVERBINDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.09.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2009 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 22.07.2009 [2009/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Technip France ZAC Danton, 6-8, allée de l'Arche, Faubourg de l'Arche 92400 Courbevoie / FR | [2006/46] |
Frühere [2004/42] | Für alle benannten Staaten Technip France ZAC Danton, 6-8, allée de l'Arche, Faubourg de l'Arche 92400 Courbevoie / FR | Erfinder | 01 /
RUSSELL, Larry, R. 3607 Gramercy Houston, TX 77025-1320 / US | 02 /
ABBOTT, Philip 20511 Manette Dr. Katy, TX 77450 / US | [2004/42] | Vertreter | Bertrand, Didier Fédit-Loriot 38, avenue Hoche 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2009/30] | Bertrand, Didier S.A. Fedit-Loriot 38 Avenue Hoche 75008 Paris / FR | ||
Frühere [2004/42] | Bertrand, Didier Cabinet FEDIT-LORIOT 38, Avenue Hoche 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02765880.6 | 26.07.2002 | [2004/42] | WO2002US23729 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010916551 | 27.07.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 916551 | [2004/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03011682 | Datum: | 13.02.2003 | Sprache: | EN | [2003/07] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1465801 | Datum: | 13.10.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.02.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1465801 | Datum: | 15.11.2006 | Sprache: | EN | [2006/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 22.07.2004 | Klassifikation | IPC: | B63B1/00 | [2004/42] | CPC: |
B63B3/08 (EP,US);
B63B35/4413 (EP,US);
B63B75/00 (EP,US);
B63B1/048 (EP,US);
B63B2001/044 (EP,US);
B63B2035/442 (EP,US);
B63B2039/067 (EP,US);
F16B21/06 (EP,US);
F16B7/0413 (EP,US);
Y10T403/7045 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, GB, IT [2006/23] |
Frühere [2004/42] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NICHTKONZENTRISCHE HOCHLEISTUNGS-KONSTRUKTIONSVERBINDER | [2004/42] | Englisch: | HIGH CAPACITY NONCONCENTRIC STRUCTURAL CONNECTORS | [2004/42] | Französisch: | CONNECTEURS STRUCTURELS NON CONCENTRIQUES A CAPACITE ELEVEE | [2004/42] | Eintritt in die regionale Phase | 27.02.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 24.01.2005 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 24.01.2005 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.02.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 24.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/12] | 22.04.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.11.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.05.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.09.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.09.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP05022767.7 / EP1625999 | Einspruch (Einsprüche) | 17.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.07.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.07.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4118135 (COOPER ROY F) [A] 1,2,25,26,39,40* abstract *; | [A]US4971494 (GAUTHIER ALAIN [FR], et al) [A] 1-47 * abstract *; | [A]EP0434978 (MULTI CONTACT AG [CH]) [A] 1-47 * column 3, line 30 - column 7, line 55; figure - *; | [A]US5421676 (WYBRO PIETER G [US], et al) [A] 1,2,7,11,13,15,25,26,30,34,39 * abstract *; | [A]WO9743171 (SAN TAI INTERNATIONAL CORP [US], et al) [A] 1,13,15,25,30,34,39 * page 5, line 29 - page 9, line 15; figure - * |