EP1435145 - DURCH WEGVERLUST UNTERSTÜTZTE LEISTUNGSREGELUNG IN GESCHLOSSENER SCHLEIFE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 22.07.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.08.2011 [2011/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION 3411 Silverside Road Concord Plaza, Suite 105 Hagley Building Wilmington, DE 19801 / US | [N/P] |
Frühere [2006/31] | Für alle benannten Staaten INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION 3411 Silverside Road Concord Plaza Suite 105 Hagley Building Wilmington, DE 19810 / US | ||
Frühere [2004/28] | Für alle benannten Staaten INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION Suite 527, 300 Delaware Avenue Wilmington, DE 19801 / US | Erfinder | 01 /
SHIN, Sung-Hyuk 1531 8th Street Fort Lee, NJ 07024 / US | 02 /
OZLUTURK, Fatih 70 Willowdale Avenue Port Washington, NY 11050 / US | 03 /
ZEIRA, Ariela 239 West Neck Road Huntington, NY 11743 / US | 04 /
KOO, Chang-Soo 15 Zoranne Drive East Northport, NY 11731 / US | [2004/28] | Vertreter | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 47 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2007/28] | Bohnenberger, Johannes, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Widenmayerstrasse 48 80538 München / DE | ||
Frühere [2004/28] | Frohwitter, Bernhard Frohwitter, Patent.- und Rechtsanwälte, Possartstrasse 20 81630 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02768976.9 | 04.10.2002 | [2004/28] | WO2002US31742 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010328327P | 09.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 328327 P | [2004/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03032502 | Datum: | 17.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/16] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1435145 | Datum: | 07.07.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.04.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.10.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2010 | Klassifikation | IPC: | H04B7/185, H04B7/005 | [2010/22] | CPC: |
H04W52/228 (EP,KR,US);
H04W52/08 (EP,KR,US);
H04B7/2618 (KR);
H04W52/221 (EP,KR,US);
H04W52/226 (EP,KR,US);
H04W52/242 (EP,KR,US);
H04W52/243 (EP,KR,US);
H04W52/248 (EP,KR,US);
H04W52/36 (EP,KR,US);
Y02D30/70 (KR)
(-)
|
Frühere IPC [2004/28] | H04B7/185 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/28] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DURCH WEGVERLUST UNTERSTÜTZTE LEISTUNGSREGELUNG IN GESCHLOSSENER SCHLEIFE | [2004/28] | Englisch: | PATHLOSS AIDED CLOSED LOOP POWER CONTROL | [2004/28] | Französisch: | COMMANDE DE PUISSANCE EN BOUCLE FERMEE A COMPENSATION D'AFFAIBLISSEMENT DE PROPAGATION | [2004/28] | Eintritt in die regionale Phase | 06.04.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.04.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 06.04.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.04.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.05.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 06.04.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/28] | 08.06.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.03.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/34] | 05.04.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2011/34] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 22.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.10.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 13.10.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 11.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO0057576 (INTERDIGITAL TECH CORP [US], et al) [X] 1-4,6-13,15-22,24-27 * pages 1-5,8-13; figures 3,4; claim 1 * [I] 5,14,23; | [X] - INTERDIGITAL COMMUNICATIONS CORPORATION, "Performance Evaluation of Combined Closed-Loop/Open-Loop Power Control Scheme for TDD", 3GPP DRAFT; R1-99155, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (19990322), vol. RAN WG1, no. Nynà shamn; 19990322, XP050088249 [X] 1,2,10,11,19 * pages 1-3,5 * | [A] - QIANG SHEN ET AL, "Performance improvement of closed-loop power control in CDMA cellular mobile communication systems", VEHICULAR TECHNOLOGY CONFERENCE, 1996. MOBILE TECHNOLOGY FOR THE HUMAN RACE., IEEE 46TH ATLANTA, GA, USA 28 APRIL-1 MAY 1996, NEW YORK, NY, USA,IEEE, US, (19960428), vol. 1, ISBN 978-0-7803-3157-0, pages 56 - 60, XP010162347 [A] 5,14,23 * page 56, column 2 - page 57, column 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/VETEC.1996.503407 | Internationale Recherche | [X]US6144861 (SUNDELIN MAGNUS [SE], et al); | [A]US6072784 (AGRAWAL PRATHIMA [US], et al); | [AP]US6381230 (WHEATLEY III CHARLES E [US], et al); | [XP]US6377813 (KANSAKOSKI ANTTI [US], et al) |