EP1399209 - SYNCHRONISATION DER BEATMUNG EINES PATIENTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ResMed Limited 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista, NSW 2153 / AU | [2016/33] |
Frühere [2006/39] | Für alle benannten Staaten ResMed Limited 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 / AU | ||
Frühere [2004/13] | Für alle benannten Staaten Resmed Ltd. 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 / AU | Erfinder | 01 /
GREEN, Paul, Anthony 20 Waimea Road Lindfield, New South Wales 2070 / AU | 02 /
BASSIN, David, John 52 Dolphin Street Coogee, New South Wales 2034 / AU | [2004/13] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2016/33] |
Frühere [2012/09] | Frhr.Schenck zu Schweinsberg, Elard Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2004/13] | Hagmann-Smith, Martin Peter Marks & Clerk, 4220 Nash Court, Oxford Business Park South Oxford, Oxfordshire OX4 2RU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02771608.3 | 22.05.2002 | [2004/13] | WO2002AU00639 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010292983P | 23.05.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 292983 P | [2004/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO02094358 | Datum: | 28.11.2002 | Sprache: | EN | [2002/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1399209 | Datum: | 24.03.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.11.2002 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/13] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1399209 | Datum: | 17.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 28.11.2002 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.07.2009 | Klassifikation | IPC: | A61M16/00 | [2004/13] | CPC: |
A61M16/0069 (EP,US);
A61M16/0051 (US);
A61M16/024 (EP);
A61M2016/0027 (EP,US);
A61M2016/0039 (EP,US);
A61M2230/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2016/33] |
Frühere [2004/13] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYNCHRONISATION DER BEATMUNG EINES PATIENTEN | [2004/13] | Englisch: | VENTILATOR PATIENT SYNCHRONIZATION | [2004/13] | Französisch: | SYNCHRONISATION D'UN RESPIRATEUR AVEC LA RESPIRATION D'UN PATIENT | [2004/13] | Eintritt in die regionale Phase | 23.12.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.12.2003 | Recherchengebühr entrichtet | 23.12.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.12.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.12.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.12.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/13] | 27.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.11.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.07.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.07.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.07.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | 18.05.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.05.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.05.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 10.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 12.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 17.08.2016 | BE | 17.08.2016 | CY | 17.08.2016 | DK | 17.08.2016 | ES | 17.08.2016 | FI | 17.08.2016 | IT | 17.08.2016 | MC | 17.08.2016 | NL | 17.08.2016 | TR | 17.08.2016 | GR | 18.11.2016 | PT | 19.12.2016 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
CY | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2018/06] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
MC | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/36] | AT | 17.08.2016 | |
BE | 17.08.2016 | ||
DK | 17.08.2016 | ||
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 17.08.2016 | |
ES | 17.08.2016 | ||
FI | 17.08.2016 | ||
IT | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | ||
GR | 18.11.2016 | ||
PT | 19.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 17.08.2016 | |
IT | 17.08.2016 | ||
NL | 17.08.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO9211054 (PURITAN BENNETT CORP [US]) [X] 2-11,13,17-18 * page 21, line 29 - page 23, line 35; figures 16,17 * * page 6, line 25 - page 10, line 28; figures 3-7 * [I] 12; | [XI]US5438980 (PHILLIPS STEVEN L [US]) [X] 2-11,13,17-18 * column 2, line 57 - column 3, line 50; figures 1,2 * [I] 12; | [XDI]WO9812965 (RESMED LTD [AU]) [XD] 2-11,13,17-18 * page 5, line 7 - line 11; tables 1,2 * * page 13, line 6 - page 17, line 9; figures 1a-1b * [I] 12; | [A]WO0045702 (REES STEPHEN EDWARD [DK], et al) [A] 2,12* page 12, line 25 - page 23, line 27; figures 1-9 *; | [XI]WO0119440 (RESMED LTD [AU], et al) [X] 2-11,13,17 * page 6, line 2 - page 10, line 18; figures 1,2 * [I] 12 | Internationale Recherche | [A]WO9812965 (RESMED LTD [AU]); | [A]WO0119440 (RESMED LTD [AU], et al); | [A]EP0956877 (SIEMENS ELEMA AB [SE]); | [A]WO9308857 (RESPIRONICS INC [US]) | vom Anmelder | AU9700631 | WO9812965 |