EP1444059 - STEUERVERFAHREN FÜR EINE EINER KÜHLSTRECKE VORGEORDNETE FERTIGSTRASSE ZUM WALZEN VON METALL-WARMBAND [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 05.01.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.09.2023 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.01.2024 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 07.02.2024 [2024/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Primetals Technologies Germany GmbH Schuhstrasse 60 91052 Erlangen / DE | [2015/39] |
Frühere [2013/11] | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | ||
Frühere [2004/33] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
WEINZIERL, Klaus Eisensteiner Str. 12 30 90480 Nürnberg / DE | 02 /
METZGER, Michael Würzburger Ring 33 91056 Erlangen / DE | 03 /
KURZ, Matthias Beim Drudenbaum 29 91056 Erlangen / DE | [2004/33] | Vertreter | Metals@Linz Primetals Technologies Austria GmbH Intellectual Property Upstream IP UP Turmstraße 44 4031 Linz / AT | [N/P] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02776880.3 | 07.11.2002 | [2004/33] | WO2002DE04125 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20011056008 | 15.11.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10156008 | [2004/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03045599 | Datum: | 05.06.2003 | Sprache: | DE | [2003/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1444059 | Datum: | 11.08.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 05.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1444059 | Datum: | 26.08.2009 | Sprache: | DE | [2009/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.06.2003 | Klassifikation | IPC: | B21B37/74, C21D11/00 | [2004/33] | CPC: |
B21B37/74 (EP,US);
C21D11/005 (EP,US);
C21D9/573 (EP,US);
Y10T29/49764 (EP,US);
Y10T29/49771 (EP,US);
Y10T29/49991 (EP,US);
Y10T29/53526 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FI, FR, IT [2009/35] |
Frühere [2004/33] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STEUERVERFAHREN FÜR EINE EINER KÜHLSTRECKE VORGEORDNETE FERTIGSTRASSE ZUM WALZEN VON METALL-WARMBAND | [2004/33] | Englisch: | CONTROL METHOD FOR A PRODUCTION LINE FOR ROLLING HOT-ROLLED METAL STRIPS DISPOSED UPSTREAM OF A COOLING STRETCH | [2004/33] | Französisch: | PROCEDE POUR COMMANDER UN TRAIN FINISSEUR MONTE EN AMONT D'UNE SECTION DE REFROIDISSEMENT ET CONCU POUR LAMINER DES FEUILLARDS METALLIQUES A CHAUD | [2004/33] | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.06.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/33] | 26.03.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
26.05.2010
04.06.2010
ADMISSIBLE SMS group GmbH Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Klüppel, Walter, et al, et al Hemmerich & Kollegen Patentanwälte Hammerstraße 2 57072 Siegen / DE | [2016/50] |
Frühere [2010/27] | |||
Einsprechende(r) | 01
26.05.2010
SMS Siemag AG Eduard-Schloemann-Strasse 4 40237 Düsseldorf / DE Vertreter des Einsprechenden Klüppel, Walter, et al, et al Patentanwälte Hemmerich & Kollegen Hammerstrasse 2 57072 Siegen / DE | 30.06.2010 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 06.08.2010 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 02.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M08) | 10.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 25.09.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung | 30.11.2018 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 30.11.2018 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 10.10.2022 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 24.10.2022 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 03.02.2023 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | 20.09.2023 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 30.09.2023 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2024/06] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 29.01.2019 | Beschwerde eingegangen No. T0341/19 | 10.04.2019 | Begründung eingereicht | 10.10.2022 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Beschwerde des Einsprechenden zurückgenommen | 16.11.2022 | Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen im Beschwerdeverfahren (Frist: M02) [2022/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.11.2013 | FI | 07.11.2013 | BE | 30.11.2013 | FR | 02.12.2013 | IT | 07.11.2014 | [2016/03] |
Frühere [2014/51] | AT | 07.11.2013 | |
FI | 07.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
FR | 02.12.2013 | ||
Frühere [2014/42] | AT | 07.11.2013 | |
FI | 07.11.2013 | ||
BE | 30.11.2013 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 07.11.2013 | |
FI | 07.11.2013 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JPS63168211 ; | [A]US6220067 (SANO MITSUHIKO [JP]) [A] 1,18,19 * the whole document *; | [DXA]DE19963186 (SIEMENS AG [DE]) [DX] 18 * the whole document * [A] 1,19; | [XA] - SIXTENSSON P ET AL, "NEW PROCESS TECHNOLOGIES AND AUTOMATION SYSTEMS FOR HOT ROLLING MILLS", INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DEVELOPMENTS IN METALLURGICAL PROCESS TECHNOLOGY, DÜSSELDORF, DE, (199906), pages 208 - 217, XP001011835 [X] 18 * the whole document * [A] 1,19 | [A] - ANDORFER J ET AL, "OPERATIONAL EXPERIENCE WITH VAI-Q STRIP: ON-LINE SYSTEM FOR CONTROLLING HOT ROLLED STRIP MECHANICAL PROPERTIES", AISE STEEL TECHNOLOGY, AISE, PITTSBURG, PA, US, (200007), vol. 77, no. 7, ISSN 0021-1559, pages 43 - 46, XP000966014 [A] 1,18,19 * the whole document * | [A] - ANDORFER J ET AL, "VAIQ-STRIP, UN NOUVEAU SYSTEME DE CONTROLE DE QUALITE POUR LES BANDES LAMINEES A CHAUD", CAHIERS D'INFORMATIONS TECHNIQUES DE LA REVUE DE METALLURGIE, REVUE DE METALLURGIE. PARIS, FR, (19980701), vol. 95, no. 7/8, ISSN 0035-1563, pages 883 - 892, XP000789911 [A] 1,18,19 * the whole document * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19881116), vol. 012, no. 434, Database accession no. (M - 764), & JP63168211 A 19880712 (SUMITOMO METAL IND LTD) [A] 1,18,19 * abstract * |