EP1437569 - MIKROHERGETELLTER DÜNNFILMRESONATOR, MIKROHERGESTELLTER DÜNNFILMRESONATORKREISEL, NAVIGATIONSSYSTEM WELCHES DEN MIKROHERGESTELLTEN DÜNNFILMRESONATORKREISEL VERWENDERT, UND AUTOMOBIL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.02.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 13.03.2013 [2013/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Frühere [2008/47] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Frühere [2004/29] | Für alle benannten Staaten MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006, Ohaza Kadoma Kadoma-shi, Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
OUCHI, Satoshi 11-10-203, Ichiriyama-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8002 / JP | 02 /
NOZOE, Toshiyuki 1-20, Imagumanominamihiyoshi-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605-0953 / JP | 03 /
NOMURA, Koji 2-22-13, Kitayamato Ikoma-shi, Nara 630-0121 / JP | 04 /
TAJIKA, Hirofumi 1-6-5-1311, Tomobuchi-cho Miyakojima-ku Osaka-shi, Osaka 534-0016 / JP | [2012/14] |
Frühere [2005/10] | 01 /
OUCHI, Satoshi 11-10-203, Ichiriyama-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8002 / JP | ||
02 /
NOZOE, Toshiyuki 1-20, Imagumanominamihiyoshi-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605-0953 / JP | |||
03 /
NOMURA, Koji 2-22-13, Kitayamato Ikoma-shi, Nara 630-0121 / JP | |||
04 /
TAJIKA, Hirofumi 1-6-5-1311, Tomobuchi-cho, Miyakojima-ku Osaka-shi, Osaka 534-0016 / JP | |||
Frühere [2004/29] | 01 /
OUCHI, Satoshi 11-10-203, Ichiriyama-cho Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8002 / JP | ||
02 /
NOZOE, Toshiyuki 1-20, Imagumanominamihiyoshi-cho, Higashiyama-ku Kyoto-shi, Kyoto 605-0953 / JP | |||
03 /
NOMURA, Koji 2-22-13, Kitayamato Ikoma-shi, Nara 630-0121 / JP | |||
04 /
TAJIKA, Hirofumi 2-18-13-311, Takadono, Asahi-ku Osaka-shi, Osaka 535-0031 / JP | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/14] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2004/37] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | ||
Frühere [2004/29] | Grünecker, August, Dipl.-Ing. Patentanwälte Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Partner Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02783619.6 | 26.11.2002 | [2004/29] | WO2002JP12310 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010360560 | 27.11.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001360560 | JP20020300116 | 15.10.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002300116 | [2004/29] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03052350 | Datum: | 26.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1437569 | Datum: | 14.07.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1437569 | Datum: | 04.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 26.06.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.04.2010 | Klassifikation | IPC: | G01C19/56, G01C21/00, H03H9/17, H01L41/08 | [2012/13] | CPC: |
G01C19/5607 (EP,US);
H03H9/21 (EP,US);
H03H9/2484 (EP,US);
H03H2003/0492 (EP,US)
|
Frühere IPC [2004/29] | G01C19/56, G01P9/04, G01C21/00, H03H9/17, H01L41/08 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [2012/14] |
Frühere [2004/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIKROHERGETELLTER DÜNNFILMRESONATOR, MIKROHERGESTELLTER DÜNNFILMRESONATORKREISEL, NAVIGATIONSSYSTEM WELCHES DEN MIKROHERGESTELLTEN DÜNNFILMRESONATORKREISEL VERWENDERT, UND AUTOMOBIL | [2004/29] | Englisch: | THIN-FILM MICROMACHINE RESONATOR, THIN-FILM MICROMACHINE RESONATOR GYROSCOPE, NAVIGATION SYSTEM USING THE THIN-FILM MICROMACHINE RESONATOR GYROSCOPE, AND AUTOMOBILE | [2004/29] | Französisch: | RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE, GYROSCOPE DE RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE, SYSTEME DE NAVIGATION FAISANT APPEL A CE GYROSCOPE DE RESONATEUR DE MICROMACHINE A FILM MINCE ET AUTOMOBILE | [2004/29] | Eintritt in die regionale Phase | 05.05.2004 | Übersetzung eingereicht | 05.05.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.05.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 05.05.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.05.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.05.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/29] | 02.08.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.10.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.2011 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.10.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.10.2011 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 13.02.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.02.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.08.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 07.01.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 30.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 29.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4764244 (CHITTY GORDON W [US], et al); | [X]US2001010169 (WATARAI TAKEHIRO [JP]); | Internationale Recherche | [Y]JPS5549020 (SEIKO INSTR & ELECTRONICS); | [A]JPS57160067 (BENDIX CORP); | [Y]JPH02218915 (NIPPON DENKI HOME ELECTRONICS); | [Y]JPH04504617 ; | [A]JPH05322579 (TAMAGAWA SEIKI CO LTD); | [A]US5438231 (KHOSHNEVISAN MOHSEN [US], et al); | [X]JPH085382 (NIPPON DENSO CO); | [X]JPH09105634 (NIPPON SOKEN, et al); | [Y]JPH09280868 (KINSEKI LTD); | [Y]JPH1019574 (NIKON CORP); | [X]JPH10339637 (NIPPON SOKEN, et al) | vom Anmelder | US5438231 |