EP1452518 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON (METH)ACRYLSÄUREVERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/36] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER (METH)ACRYLSÄUREVERBINDUNG | ||
[2011/52] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.04.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.04.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 29.05.2013 [2013/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Chemical Corporation 1-1, Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8251 / JP | [2012/27] |
Frühere [2012/25] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Chemical Corporation 14-1, Shiba 4-chome Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Frühere [2006/47] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Chemical Corporation 14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Frühere [2004/38] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Chemical Corporation 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku Tokyo 108-0014 / JP | ||
Frühere [2004/36] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION 5-2 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 / JP | Erfinder | 01 /
YADA, Shuhei, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 02 /
OGAWA, Yasushi, @c/o Mitsubishi Chemical Corp 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 03 /
SUZUKI, Yoshiro, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 04 /
TAKAHASHI, Kiyoshi, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | 05 /
TAKASAKI, Kenji, @c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | [2012/25] |
Frühere [2004/36] | 01 /
YADA, Shuhei, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | ||
02 /
OGAWA, Yasushi, c/o Mitsubishi Chemical Corp 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | |||
03 /
SUZUKI, Yoshiro, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | |||
04 /
TAKAHASHI, Kiyoshi, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | |||
05 /
TAKASAKI, Kenji, c/o Mitsubishi Chemical Corp. 1, Toho-cho Yokkaichi-shi, Mie 510-0848 / JP | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/25] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastraße 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2004/36] | HOFFMANN - EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02786024.6 | 04.12.2002 | [2004/36] | WO2002JP12709 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010369636 | 04.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001369636 | JP20010371608 | 05.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001371608 | JP20010385168 | 18.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001385168 | JP20010392058 | 25.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001392058 | JP20020141162 | 16.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002141162 | JP20020141194 | 16.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002141194 | [2004/36] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03048100 | Datum: | 12.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1452518 | Datum: | 01.09.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1452518 | Datum: | 20.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.06.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.11.2004 | Klassifikation | IPC: | B01D3/14, B01D3/24, B01D3/32, B01J8/22, B01J14/00, B01J19/00, B01J19/18 | [2011/52] | CPC: |
C07C51/252 (EP,US);
B01D3/14 (EP,US);
B01D3/225 (EP,US);
B01D3/24 (EP,US);
B01D3/322 (EP,US);
B01J14/00 (EP,US);
B01J19/006 (EP,US);
B01J19/0066 (EP,US);
B01J19/18 (EP,US);
B01J8/228 (EP,US);
B01J2208/00283 (EP,US);
B01J2208/003 (EP,US);
B01J2208/0084 (EP,US);
B01J2219/00006 (EP,US);
B01J2219/00094 (EP,US);
| C-Set: |
C07C51/252, C07C57/04 (EP,US)
|
Frühere IPC [2005/02] | C07C51/487, C07C57/05, C07C57/07, C07C51/25, C07C67/60, C07C69/54, B01J19/00, B01D3/00, B01D3/14, B01D3/24, B01D3/32 | ||
Frühere IPC [2004/36] | C07C51/487, C07C57/05, C07C57/07, C07C51/25, C07C67/60, C07C69/54, B01J19/00, B01D3/00 | Benannte Vertragsstaaten | ES, IT [2012/25] |
Frühere [2004/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON (METH)ACRYLSÄUREVERBINDUNGEN | [2011/52] | Englisch: | PROCESS FOR PRODUCING (METH)ACRYLIC ACID COMPOUNDS | [2011/52] | Französisch: | PROCEDE DE PRODUCTION DES COMPOSES D'ACIDE (METH)ACRYLIQUE | [2011/52] |
Frühere [2004/36] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER (METH)ACRYLSÄUREVERBINDUNG | ||
Frühere [2004/36] | PROCESS FOR PRODUCING (METH)ACRYLIC ACID COMPOUND | ||
Frühere [2004/36] | PROCEDE DE PRODUCTION D'UN COMPOSE D'ACIDE (METH)ACRYLIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 28.05.2004 | Übersetzung eingereicht | 28.05.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.05.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 28.05.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.05.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.04.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 28.05.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.05.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 27.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.09.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.07.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.11.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.12.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.04.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.04.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP10190824.2 / EP2311789 | EP10190825.9 / EP2311790 | EP10190826.7 / EP2311791 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.05.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 21.03.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.12.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 09.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]JPH08183756 (TOAGOSEI CO LTD); | [A]US5734075 (FAUCONET MICHEL [FR], et al); | [A]EP0887334 (NIPPON CATALYTIC CHEM IND [JP]) | vom Anmelder | JPH08183756 | US6180819 |