EP1448548 - PIPERIDINDERIVATE UND DEREN VERWENDUNG ALS MODULATOREN DER CHEMOKINREZEPTORAKTIVITÄT (INSBESONDERE VON CCR5) [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.09.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.09.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.10.2010 [2010/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AstraZeneca AB 151 85 Södertälje / SE | [2004/35] | Erfinder | 01 /
Tucker, Howard AstraZeneca R & D Alderley, Alderley Park Macclesfield, Cheshire SK10 4TG / GB | [2004/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02789054.0 | 12.11.2002 | [2004/35] | WO2002SE02055 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20010003818 | 15.11.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0103818 | [2004/35] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03042205 | Datum: | 22.05.2003 | Sprache: | EN | [2003/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1448548 | Datum: | 25.08.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 22.05.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 22.05.2003 | Klassifikation | IPC: | C07D401/06, C07D401/14, C07D403/06, C07D417/14, A61K31/4545, A61K31/496, A61P11/00, A61P17/00, A61P19/00, A61P29/00, A61P37/00 | [2004/35] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/35] | Erstreckungsstaaten | AL | 15.06.2004 | LT | 15.06.2004 | LV | 15.06.2004 | MK | 15.06.2004 | RO | 15.06.2004 | SI | 15.06.2004 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PIPERIDINDERIVATE UND DEREN VERWENDUNG ALS MODULATOREN DER CHEMOKINREZEPTORAKTIVITÄT (INSBESONDERE VON CCR5) | [2004/35] | Englisch: | PIPERIDINE DERIVATIVES AND THEIR USE AS MODULATORS OF CHEMOKINE RECEPTOR ACTIVITY (ESPECIALLY CCR5) | [2004/35] | Französisch: | DERIVES DE LA PIPERIDINE ET LEUR UTILISATION COMME MODULATEURS DE L'ACTIVITE DU RECEPTEUR DE CHIMIOKINE (NOTAMMENT DE CCR5) | [2004/35] | Eintritt in die regionale Phase | 15.06.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.06.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.06.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 15.06.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/35] | 13.12.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.04.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.05.2009 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.04.2010 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2010/40] | 18.05.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2010/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.11.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9925686 (TEIJIN LTD [JP], et al); | [X]EP1013276 (PFIZER [US], et al); | [X]WO0114333 (ASTRAZENECA UK LTD [SE], et al); | [XP]WO0187839 (ASTRAZENECA AB [SE], et al) |