EP1451945 - VERFAHREN ZUR STATISTISCHEN EIRP-BERECHNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.06.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.07.2010 [2010/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [N/P] |
Frühere [2009/31] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | ||
Frühere [2004/36] | Für alle benannten Staaten THE BOEING COMPANY P.O. Box 3707, M.S. 13-08 Seattle, Washington 98124-2207 / US | Erfinder | 01 /
MCLAIN, Christopher J. 4102 Linden Avenue North, Apt. 201 Seattle, WA 98104 / US | 02 /
PALMER, John, R. 3842 NE 89th Street Seattle, WA 98115 / US | [2004/36] | Vertreter | Land, Addick Adrianus Gosling, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC Den Haag / NL | [N/P] |
Frühere [2008/34] | Land, Addick Adrianus Gosling, et al Arnold & Siedsma Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | ||
Frühere [2004/36] | Land, Addick Adrianus Gosling, et al Arnold & Siedsma, Advocaten en Octrooigemachtigden, Sweelinckplein 1 2517 GK Den Haag / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02789669.5 | 12.11.2002 | [2004/36] | WO2002US36677 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010004959 | 04.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 4959 | [2004/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03049324 | Datum: | 12.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1451945 | Datum: | 01.09.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1451945 | Datum: | 29.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.06.2003 | Klassifikation | IPC: | H04B7/185 | [2004/36] | CPC: |
H01Q1/28 (EP,US);
H04B7/18506 (EP);
H04N7/20 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2009/31] |
Frühere [2004/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR STATISTISCHEN EIRP-BERECHNUNG | [2004/36] | Englisch: | EIRP STATISTICAL CALCULATION METHOD | [2004/36] | Französisch: | PROCEDE DE CALCUL STATISTIQUE DE LA PUISSANCE ISOTROPE RAYONNEE EQUIVALENTE (EIRP) | [2004/36] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 04.06.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 03.05.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.09.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.06.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.06.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.05.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.11.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.11.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0805568 (TRW INC [US]) [A] 1,12,19 * column 3, line 1 - line 24 * * column 6, line 35 - column 8, line 5 *; | [A] - HUGHES R O, "MONTE CARLO ANALYSIS OF SATELLITE BEAM POINTING ERRORS", JOURNAL OF GUIDANCE AND CONTROL AND DYNAMICS, AIAA. NEW YORK, US, (1992), vol. 15, no. 1, ISSN 0731-5090, pages 35 - 39, XP000248303 [A] 1,12,19 * page 35, column L, line 1 - line 4 * * page 38, column L, line 1 - column R, line 19 * |