EP1472383 - AUSSCHEIDUNGSHÄRTBARER AUSTENITISCHER STAHL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.02.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 14.08.2009 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 16.09.2009 [2009/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE | [N/P] |
Frühere [2005/35] | Für alle benannten Staaten Sandvik Intellectual Property AB 811 81 Sandviken / SE | ||
Frühere [2005/30] | Für alle benannten Staaten Sandvik Intellectual Property HB 811 81 Sandviken / SE | ||
Frühere [2004/45] | Für alle benannten Staaten Sandvik AB 811 81 Sandviken / SE | Erfinder | 01 /
ZETTERHOLM, Gustaf Köpmangatan 22C S-811-39 Sandviken / SE | 02 /
HOLMBERG, Hakan Tibastvägen 6 S-802 69 Gävle / SE | [2004/52] |
Frühere [2004/45] | 01 /
ZETTERHOLM, Gustaf Smala vägen 3b S-811 32 Sandviken / SE | ||
02 /
HOLMBERG, Hakan Tibastvägen 6 S-802 69 Gävle / SE | Vertreter | Taquist, Henrik Lennart Emanuel Sandvik AB Intellectual Property 811 81 Sandviken / SE | [N/P] |
Frühere [2004/45] | Taquist, Lennart Sandvik AB, Intellectual Property 811 81 Sandviken / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02792137.8 | 11.12.2002 | [2004/45] | WO2002SE02300 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20010004192 | 11.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 0104192 | [2004/45] | Anmeldesprache | SV | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03056053 | Datum: | 10.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/28] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1472383 | Datum: | 03.11.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.07.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1472383 | Datum: | 18.04.2007 | Sprache: | EN | [2007/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 08.04.2004 | Klassifikation | IPC: | C22C38/42 | [2004/45] | CPC: |
C22C38/02 (EP,US);
C22C38/40 (KR);
C21D8/0236 (EP,US);
C21D9/52 (EP,US);
C22C38/04 (EP,US);
C22C38/06 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/45] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUSSCHEIDUNGSHÄRTBARER AUSTENITISCHER STAHL | [2004/45] | Englisch: | PRECIPITATION HARDENABLE AUSTENITIC STEEL | [2004/45] | Französisch: | ACIER AUSTENITIQUE DURCISSABLE PAR PRECIPITATION | [2004/45] | Eintritt in die regionale Phase | 10.07.2003 | Übersetzung eingereicht | 16.04.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.04.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.04.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.07.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: SE | 16.04.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/45] | 15.12.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.04.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.11.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.03.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.03.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.01.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 18.04.2007 | CH | 18.04.2007 | CY | 18.04.2007 | DK | 18.04.2007 | EE | 18.04.2007 | FI | 18.04.2007 | FR | 18.04.2007 | LI | 18.04.2007 | NL | 18.04.2007 | SI | 18.04.2007 | SK | 18.04.2007 | BG | 18.07.2007 | SE | 18.07.2007 | ES | 29.07.2007 | PT | 18.09.2007 | GB | 11.12.2007 | IE | 11.12.2007 | LU | 11.12.2007 | MC | 31.12.2007 | [2009/38] |
Frühere [2009/34] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
CY | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
EE | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
FR | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
GB | 11.12.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2009/10] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
EE | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
FR | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
GB | 11.12.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2009/03] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
FR | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
GB | 11.12.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/52] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
FR | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/48] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
FR | 14.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/33] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
FR | 14.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/24] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
FR | 14.12.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SK | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
NL | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
BG | 18.07.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2008/08] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
DK | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2007/50] | AT | 18.04.2007 | |
CH | 18.04.2007 | ||
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2007/49] | CH | 18.04.2007 | |
FI | 18.04.2007 | ||
LI | 18.04.2007 | ||
SI | 18.04.2007 | ||
SE | 18.07.2007 | ||
ES | 29.07.2007 | ||
PT | 18.09.2007 | ||
Frühere [2007/46] | SI | 18.04.2007 | |
ES | 29.07.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2001081535 ; | [X]US3910788 (FUJIOKA TOKIO, et al); | [X]EP0735154 (NIPPON YAKIN KOGYO CO LTD [JP]); | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 2001, no. 33, Database accession no. 2001-314036, XP002978873 & JP2001081535 A 20010327 (NISSHIN STEEL CO. LTD.) |