EP1456107 - VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON FALZPRODUKTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.05.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: BG | veröffentlicht am 16.10.2013 [2013/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koenig & Bauer Aktiengesellschaft Friedrich-Koenig-Strasse 4 97080 Würzburg / DE | [2004/38] | Erfinder | 01 /
SCHMITT, Patrick, Otmar Königshofer Pfad 5 97253 Rittershausen / DE | 02 /
WANDER, Stefan Hans-Böhm-Str. 7 97264 Helmstadt / DE | [2004/38] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02792665.8 | 17.12.2002 | [2004/38] | WO2002DE04611 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001163211 | 21.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10163211 | [2004/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03055777 | Datum: | 10.07.2003 | Sprache: | DE | [2003/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1456107 | Datum: | 15.09.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 10.07.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1456107 | Datum: | 30.06.2010 | Sprache: | DE | [2010/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 10.07.2003 | Klassifikation | IPC: | B65H45/22 | [2004/38] | CPC: |
B65H45/221 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2010/26] |
Frühere [2004/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON FALZPRODUKTEN | [2004/38] | Englisch: | DEVICE FOR PRODUCING FOLDED PRODUCTS | [2004/38] | Französisch: | DISPOSITIF DE PRODUCTION DE PRODUITS PLIES | [2004/38] | Eintritt in die regionale Phase | 30.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.03.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.03.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.06.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/38] | 27.11.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.12.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.03.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.05.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.05.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.03.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.04.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.05.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 30.06.2010 | CZ | 30.06.2010 | DK | 30.06.2010 | EE | 30.06.2010 | FI | 30.06.2010 | IE | 30.06.2010 | IT | 30.06.2010 | NL | 30.06.2010 | SE | 30.06.2010 | SI | 30.06.2010 | SK | 30.06.2010 | TR | 30.06.2010 | BG | 30.09.2010 | GR | 01.10.2010 | ES | 11.10.2010 | PT | 02.11.2010 | AT | 17.12.2010 | GB | 17.12.2010 | LU | 17.12.2010 | BE | 31.12.2010 | CH | 31.12.2010 | LI | 31.12.2010 | MC | 31.12.2010 | FR | 03.01.2011 | [2013/42] |
Frühere [2012/47] | BG | 30.06.2010 | |
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
TR | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
AT | 17.12.2010 | ||
GB | 17.12.2010 | ||
LU | 17.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
CH | 31.12.2010 | ||
LI | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
FR | 03.01.2011 | ||
Frühere [2012/44] | BG | 30.06.2010 | |
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
AT | 17.12.2010 | ||
GB | 17.12.2010 | ||
LU | 17.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
CH | 31.12.2010 | ||
LI | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
FR | 03.01.2011 | ||
Frühere [2012/41] | BG | 30.06.2010 | |
CY | 30.06.2010 | ||
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
AT | 17.12.2010 | ||
GB | 17.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
CH | 31.12.2010 | ||
LI | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
FR | 03.01.2011 | ||
Frühere [2012/11] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
AT | 17.12.2010 | ||
GB | 17.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
CH | 31.12.2010 | ||
LI | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
FR | 03.01.2011 | ||
Frühere [2012/01] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
GB | 17.12.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
CH | 31.12.2010 | ||
LI | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
FR | 03.01.2011 | ||
Frühere [2011/47] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
CH | 31.12.2010 | ||
LI | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
FR | 03.01.2011 | ||
Frühere [2011/45] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
BE | 31.12.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
Frühere [2011/36] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
MC | 31.12.2010 | ||
Frühere [2011/31] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
ES | 11.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
Frühere [2011/19] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
DK | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IE | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
Frühere [2011/14] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
IT | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
Frühere [2011/13] | CY | 30.06.2010 | |
CZ | 30.06.2010 | ||
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
Frühere [2011/10] | CZ | 30.06.2010 | |
EE | 30.06.2010 | ||
FI | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
SK | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
PT | 02.11.2010 | ||
Frühere [2011/08] | EE | 30.06.2010 | |
FI | 30.06.2010 | ||
NL | 30.06.2010 | ||
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
Frühere [2011/01] | FI | 30.06.2010 | |
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
GR | 01.10.2010 | ||
Frühere [2010/52] | FI | 30.06.2010 | |
SE | 30.06.2010 | ||
SI | 30.06.2010 | ||
Frühere [2010/50] | FI | 30.06.2010 | |
SE | 30.06.2010 | ||
Frühere [2010/49] | SE | 30.06.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4671501 (FUJISHIRO YUJI [JP]) [A] 1,2,6 * column 11, line 38 - column 12, line 43; figures 20,21 *; | [DA]DE4128797 (KOENIG & BAUER AG [DE]) [DA] 1,2,6* column 2, line 14 - line 43; figure 1 * | vom Anmelder | DE2510057 | DE3237504 | DE4137818 | DE4128797 | DE4430693 |