EP1460644 - ELEKTROLEITFÄHIGE ZUSAMMENSETZUNG, ELEKTROLEITFÄHIGE BESCHICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BILDUNG EINER ELEKTROLEITFÄHIGEN BESCHICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.05.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 02.07.2008 [2008/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FUJIKURA LTD. 5-1, Kiba 1-chome Koto-ku Tokyo 135-8512 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/30] | Für alle benannten Staaten FUJIKURA LTD. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku Tokyo 135-8512 / JP | ||
Frühere [2004/39] | Für alle benannten Staaten Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome, Kohtoh-ku Tokyo 135-8512 / JP | Erfinder | 01 /
TAKAHASHI, Katsuhiko, c/o Fujikura Ltd. 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | 02 /
OHMORI, Kiwako, c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | 03 /
ENDO, Masanori, c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | 04 /
YASUHARA, Hikaru, c/o Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 / JP | 05 /
ONO, Akinobu, c/o Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 / JP | 06 /
IMAI, Takayuki, c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | 07 /
KUROSAWA, Yukihiko, c/o Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 / JP | 08 /
ZAIMA, Hiroaki, c/o Kansai Research Institute Kyoto Research Park,17, Chudoji-Minami-machi Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8813 / JP | [2005/01] |
Frühere [2004/39] | 01 /
TAKAHASHI, K., c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | ||
02 /
OHMORI, Kiwako, c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | |||
03 /
ENDO, Masanori, c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | |||
04 /
YASUHARA, Hikaru, c/o Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 / JP | |||
05 /
ONO, Akinobu, c/o Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 / JP | |||
06 /
IMAI, Takayuki, c/o Fujikura Ltd., Sakura Works 1440, Mutsuzaki Sakura-shi, Chiba 285-0812 / JP | |||
07 /
KUROSAWA, Yukihiko, c/o Fujikura Ltd. 5-1, Kiba 1-chome Kohtoh-ku, Tokyo 135-8512 / JP | |||
08 /
ZAIMA, H., c/o Kansai Research Institute, Inc. Kyoto Research Park,17, Chudoji-Minami-machi Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8813 / JP | Vertreter | Verdure, Stéphane Cabinet Plasseraud ATTENTION : ADDRESS INACTIVE - USE ASS-NR - CDR Paris / FR | [N/P] |
Frühere [2004/39] | Verdure, Stéphane Cabinet Plasseraud 65/67 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02793374.6 | 25.12.2002 | [2004/39] | WO2002JP13502 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010398425 | 27.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001398425 | JP20020115438 | 17.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002115438 | [2004/39] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03056574 | Datum: | 10.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1460644 | Datum: | 22.09.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.07.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1460644 | Datum: | 25.07.2007 | Sprache: | EN | [2007/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 10.07.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.01.2005 | Klassifikation | IPC: | H01B1/22, H01B5/00, H05K1/09, C09D5/24 | [2004/39] | CPC: |
H01B1/22 (EP,US);
H01B1/16 (KR);
C09D5/24 (EP,KR,US);
H05K1/095 (EP,US);
H05K3/321 (EP,US);
H05K2203/1157 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, LI, NL [2007/30] |
Frühere [2004/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROLEITFÄHIGE ZUSAMMENSETZUNG, ELEKTROLEITFÄHIGE BESCHICHTUNG UND VERFAHREN ZUR BILDUNG EINER ELEKTROLEITFÄHIGEN BESCHICHTUNG | [2004/39] | Englisch: | ELECTROCONDUCTIVE COMPOSITION, ELECTROCONDUCTIVE COATING AND METHOD FOR FORMING ELECTROCONDUCTIVE COATING | [2004/39] | Französisch: | COMPOSITION ELECTROCONDUCTRICE, REVETEMENT ELECTROCONDUCTEUR ET PROCEDE DE FORMATION D'UN REVETEMENT ELECTROCONDUCTEUR | [2004/39] | Eintritt in die regionale Phase | 28.06.2004 | Übersetzung eingereicht | 28.06.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.06.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 28.06.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.06.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 28.06.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/39] | 20.09.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.11.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.02.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.06.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.06.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP07001372.7 / EP1775734 | Einspruch (Einsprüche) | 28.04.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [X]JPH0417398 (ASAHI CHEMICAL IND); | [X]JPH0431463 (ASAHI CHEMICAL IND); | [A]JPH0554716 (N E CHEMCAT CORP); | [A]JPH10183209 (SUMITOMO METAL MINING CO); | [A]JP2001240984 (HITACHI LTD) |