EP1450974 - AUS HEIZBAREM GIESSGEFÄSS UND EINEM HEIZSTAND BESTEHENDE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.05.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.11.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.12.2008 [2009/01] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Induga Industrieöfen und Giesserei-Anlagen GmbH & Co. KG Robert-Perthel-Strasse 64-66 50739 Köln / DE | Für alle benannten Staaten DaimlerChrysler AG 70546 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2004/36] | Für alle benannten Staaten Induga Industrieöfen und Giesserei-Anlagen GmbH & Co. KG Robert-Perthel-Strasse 64-66 50739 Köln / DE | ||
Für alle benannten Staaten DaimlerChrysler AG 70546 Stuttgart / DE | Erfinder | 01 /
PHILLIPPS, Günter Fröbelstrasse 28 50767 Köln / DE | 02 /
KOPPENHÖFER, Ralph Kübelrainstrasse 44 74535 Mainhardt / DE | 03 /
SCHERER, Carmen Gottfried-Weigle-Strasse 1 73730 Esslingen / DE | [2004/36] | Vertreter | Vomberg, Friedhelm, et al RGTH Patentanwälte PartGmbB Kaiserswerther Straße 215 40474 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2004/36] | Vomberg, Friedhelm, Dipl.-Phys., et al Schulstrasse 8 42653 Solingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02794964.3 | 02.12.2002 | [2004/36] | WO2002DE04407 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20011059306 | 04.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10159306 | [2004/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03047792 | Datum: | 12.06.2003 | Sprache: | DE | [2003/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1450974 | Datum: | 01.09.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1450974 | Datum: | 15.06.2005 | Sprache: | DE | [2005/24] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP1450974 | Datum: | 17.08.2005 | [2005/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.06.2003 | Klassifikation | IPC: | B22D41/015, H05B6/24, F27B14/06, F27D11/06 | [2004/36] | CPC: |
H05B6/24 (EP);
B22D41/00 (EP);
B22D41/015 (EP);
F27B14/061 (EP);
F27B2014/0843 (EP);
F27B2014/0862 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2005/28] |
Frühere [2004/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUS HEIZBAREM GIESSGEFÄSS UND EINEM HEIZSTAND BESTEHENDE VORRICHTUNG | [2004/36] | Englisch: | DEVICE CONSISTING OF A HEATABLE CASTING VESSEL AND A LADLE FURNACE | [2004/36] | Französisch: | DISPOSITIF CONSTITUE D'UN CUVE DE COULEE POUVANT ETRE CHAUFFEE ET D'UN FOUR-POCHE | [2004/36] | Eintritt in die regionale Phase | 25.05.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.05.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.05.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.05.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.05.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 13.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.11.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.12.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.04.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.04.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.03.2006 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CZ | 15.06.2005 | EE | 15.06.2005 | FI | 15.06.2005 | FR | 15.06.2005 | GB | 15.06.2005 | IE | 15.06.2005 | IT | 15.06.2005 | NL | 15.06.2005 | SI | 15.06.2005 | SK | 15.06.2005 | TR | 15.06.2005 | BG | 15.09.2005 | DK | 15.09.2005 | GR | 15.09.2005 | SE | 15.09.2005 | ES | 26.09.2005 | PT | 24.11.2005 | AT | 02.12.2005 | CY | 02.12.2005 | BE | 31.12.2005 | LU | 31.12.2005 | MC | 31.12.2005 | [2009/01] |
Frühere [2008/17] | CZ | 15.06.2005 | |
EE | 15.06.2005 | ||
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
IE | 15.06.2005 | ||
IT | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
AT | 02.12.2005 | ||
CY | 02.12.2005 | ||
BE | 31.12.2005 | ||
LU | 31.12.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2007/39] | CZ | 15.06.2005 | |
EE | 15.06.2005 | ||
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
IT | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
AT | 02.12.2005 | ||
CY | 02.12.2005 | ||
BE | 31.12.2005 | ||
LU | 31.12.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2007/28] | CZ | 15.06.2005 | |
EE | 15.06.2005 | ||
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
AT | 02.12.2005 | ||
CY | 02.12.2005 | ||
BE | 31.12.2005 | ||
LU | 31.12.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2007/20] | CZ | 15.06.2005 | |
EE | 15.06.2005 | ||
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
CY | 02.12.2005 | ||
BE | 31.12.2005 | ||
LU | 31.12.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2007/13] | CZ | 15.06.2005 | |
EE | 15.06.2005 | ||
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
BE | 31.12.2005 | ||
LU | 31.12.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2007/11] | CZ | 15.06.2005 | |
EE | 15.06.2005 | ||
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
LU | 31.12.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2006/52] | CZ | 15.06.2005 | |
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
TR | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2006/40] | CZ | 15.06.2005 | |
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
MC | 31.12.2005 | ||
Frühere [2006/31] | CZ | 15.06.2005 | |
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
SK | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
Frühere [2006/26] | CZ | 15.06.2005 | |
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
DK | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
Frühere [2006/22] | CZ | 15.06.2005 | |
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
NL | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
Frühere [2006/15] | CZ | 15.06.2005 | |
FI | 15.06.2005 | ||
GB | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
Frühere [2006/14] | FI | 15.06.2005 | |
GB | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
GR | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
ES | 26.09.2005 | ||
PT | 24.11.2005 | ||
Frühere [2006/13] | FI | 15.06.2005 | |
GB | 15.06.2005 | ||
SI | 15.06.2005 | ||
BG | 15.09.2005 | ||
SE | 15.09.2005 | ||
Frühere [2005/52] | FI | 15.06.2005 | |
SE | 15.09.2005 | ||
Frühere [2005/50] | SE | 15.09.2005 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US1795842 (RYLAND DAVIS NEVILLE) [Y] 1-5,7,9-11 * page 1, line 54 - page 2, line 13; figures 1-3 *; | [Y]DE1092575 (WILD BARFIELD ELECTR FURNACES) [Y] 1-5,7,9-11 * column 1, line 34 - line 54; figures 1,2 *; | [Y]DE1136435 (AEG, et al) [Y] 1-5,7,9-11 * column 3, line 31 - line 38; figures 1,2; claim 6 *; | [XD]DE2035221 (DEUTSCHE EDELSTAHLWERKE AG) [XD] 1,2,11 * column 1, line 1 - line 14 * * column 2, line 23 - line 42 * * claims 1,3 * * figure 1 *; | [Y]DE3910777 (LEYBOLD AG [DE]) [Y] 1-4 * abstract ** page 1, line 36 - line 37; figures 2-5 *; | [Y]DE4035552 (FUJI ELECTRIC CO LTD [JP]) [Y] 1,2,5,7-11 * abstract * * column 4, line 24 - line 42 * * column 5, line 42 - line 65 * * figures 1,3-5 *; | [Y]EP0612201 (INDUCTOTHERM CORP [US]) [Y] 1-5,7-11 * abstract * * page 2, line 27 - page 6, line 39 * * page 8, line 22 - line 23 * * figures 1,3,4,7,8,10 *; | [PY]DE20119657U (INDUGA INDUSTRIEOEFEN UND GIES [DE]) [PY] 1,7-11 * the whole document * |