EP1454331 - KONTAKTARME TRAGENDE SCHALTWELLE FÜR EINEN NIEDERSPANNUNGSSCHUTZSCHALTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB Service S.r.l Via Vittor Pisani 16 20124 Milano / IT | [2004/37] | Erfinder | 01 /
AZZOLA, Lucio Via Guglielmo D'Alzano, 8 I-24100 Bergamo / IT | 02 /
ZANCHI, Eligio Via Grumello, 24 I-24022 Alzano Lombardo / IT | [2004/37] | Vertreter | Giavarini, Francesco Zanoli & Giavarini S.p.A. Via Melchiorre Gioia, 64 20125 Milano / IT | [N/P] |
Frühere [2004/37] | Giavarini, Francesco ZANOLI & GIAVARINI S.r.l. Viale Bianca Maria, 35 20122 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02796609.2 | 10.12.2002 | [2004/37] | WO2002EP14072 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2001MI02587 | 10.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20012587 | [2004/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03050830 | Datum: | 19.06.2003 | Sprache: | EN | [2003/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1454331 | Datum: | 08.09.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1454331 | Datum: | 21.06.2006 | Sprache: | EN | [2006/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.06.2003 | Klassifikation | IPC: | H01H9/34 | [2004/37] | CPC: |
H01H1/226 (EP,US);
H01H9/342 (EP,US);
H01H2009/0088 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/37] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONTAKTARME TRAGENDE SCHALTWELLE FÜR EINEN NIEDERSPANNUNGSSCHUTZSCHALTER | [2004/37] | Englisch: | CONTACT SUPPORTING SHAFT FOR A LOW-VOLTAGE POWER CIRCUIT BREAKER | [2004/37] | Französisch: | TIGE DE SUPPORT DE CONTACTS POUR UN DISJONCTEUR DE PUISSANCE A FAIBLE TENSION | [2004/37] | Eintritt in die regionale Phase | 02.07.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.07.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.07.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/37] | 22.09.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.05.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.11.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 21.06.2006 | BE | 21.06.2006 | CY | 21.06.2006 | CZ | 21.06.2006 | EE | 21.06.2006 | SI | 21.06.2006 | SK | 21.06.2006 | BG | 21.09.2006 | DK | 21.09.2006 | PT | 21.11.2006 | LU | 10.12.2006 | IE | 11.12.2006 | MC | 31.12.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/37] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
EE | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
BG | 21.09.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
LU | 10.12.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/31] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
EE | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
BG | 21.09.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2008/28] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
EE | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/49] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
IE | 11.12.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/45] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/39] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
IT | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
MC | 31.12.2006 | ||
Frühere [2007/22] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
DK | 21.09.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
Frühere [2007/13] | AT | 21.06.2006 | |
BE | 21.06.2006 | ||
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
Frühere [2007/12] | AT | 21.06.2006 | |
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
PT | 21.11.2006 | ||
Frühere [2007/11] | AT | 21.06.2006 | |
CZ | 21.06.2006 | ||
SI | 21.06.2006 | ||
SK | 21.06.2006 | ||
Frühere [2007/03] | AT | 21.06.2006 | |
SI | 21.06.2006 | ||
Frühere [2006/52] | AT | 21.06.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US5262744 (ARNOLD DAVID [US], et al) [Y] 4 * column 4, line 56 *; | [Y]JP2000113798 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 10* figure 1 *; | [XY]US6259338 (BOEDER FRANZ [DE], et al) [X] 1-3,5-10 * abstract * [Y] 4,10 |