EP1462101 - DRINKBARE ZUBEREITUNG MIT KETOPROFEN UND DEREN VERWENDUNG IN DER SIMULTANBEHANDLUNG EINER GRUPPE VON TIEREN VON ATEMWEGKRANKHEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2004/40] | "DRINKBARE ZUBEREITUNG MIT KETOPROFEN UND DEREN VERWENDUNG IN DER SIMULTANBEHANDLUNG EINER GRUPPE VON TIEREN FÜR VERFAHREN, BEGLEITET VON FIEBER, ENDZÜNDUNG UND/ODER SCHMERZEN" | ||
[2006/39] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 15.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.05.2015 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 17.06.2015 [2015/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. Av. Mare de Déu de Montserrat, 221 08041 Barcelona / ES | [2007/10] |
Frühere [2004/40] | Für alle benannten Staaten LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A. Av. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 Barcelona / ES | Erfinder | 01 /
HOMEDES BEGUER, Josep Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | 02 /
SOLANAS IBARRA, Pedro, Juan Travessera de les corts 262-266, esc. B10 1a 08014 BARCELONA / ES | 03 /
L PEZ CABRERA, Antonio Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | 04 /
LIZCANO GARC A, Javier Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | [2004/51] |
Frühere [2004/40] | 01 /
HOMEDES BEGUER, Josep Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | ||
02 /
SOLANAS IBARRA, Pedro, Juan Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | |||
03 /
L PEZ CABRERA, Antonio Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | |||
04 /
LIZCANO GARC A, Javier Avda. Mare de Deu de Montserrat, 221 08041 BARCELONA / ES | Vertreter | Peters, Hajo, et al ZACCO GmbH Bayerstrasse 83 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/36] | Peters, Hajo, et al Albihns Zacco GmbH Bayerstrasse 83 80335 München / DE | ||
Frühere [2009/29] | Peters, Hajo, et al Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstrasse 22 80538 München / DE | ||
Frühere [2008/52] | Peters, Hajo, et al Graf von Stosch Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstrasse 22 80538 München / DE | ||
Frühere [2008/44] | Peters, Hajo, et al Bosch Graf von Stosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Prinzregentenstrasse 22 80538 München / DE | ||
Frühere [2004/40] | Carpintero Lopez, Francisco, et al Herrero & Asociados, S.L., Alcalá, 35 28014 Madrid / ES | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02796784.3 | 11.12.2002 | [2004/40] | WO2002ES00590 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES20010002744 | 11.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 200102744 | [2004/40] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03053430 | Datum: | 03.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1462101 | Datum: | 29.09.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.07.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1462101 | Datum: | 07.03.2007 | Sprache: | EN | [2007/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | ES | 03.07.2003 | Klassifikation | IPC: | A61K31/192, A61K9/08, A61P29/00 | [2004/40] | CPC-Daten noch nicht verfügbar | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/40] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | 05.07.2004 | LV | 05.07.2004 | MK | Noch nicht entrichtet | RO | 05.07.2004 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRINKBARE ZUBEREITUNG MIT KETOPROFEN UND DEREN VERWENDUNG IN DER SIMULTANBEHANDLUNG EINER GRUPPE VON TIEREN VON ATEMWEGKRANKHEITEN | [2006/39] | Englisch: | DRINKABLE PREPARATION COMPRISING KETOPROFEN AND USE THEREOF IN THE SIMULTANEOUS TREATMENT OF A GROUP OF ANIMALS OF RESPIRATORY DISEASES | [2006/39] | Französisch: | PREPARATION BUVABLE COMPRENANT DU KETOPROFENE ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DE MALADIES RESPIRATOIRES DANS UN GROUPE D'ANIMAUX DE MANIERE SIMULTANEE | [2006/39] |
Frühere [2004/40] | "DRINKBARE ZUBEREITUNG MIT KETOPROFEN UND DEREN VERWENDUNG IN DER SIMULTANBEHANDLUNG EINER GRUPPE VON TIEREN FÜR VERFAHREN, BEGLEITET VON FIEBER, ENDZÜNDUNG UND/ODER SCHMERZEN" | ||
Frühere [2004/40] | DRINKABLE PREPARATION COMPRISING KETOPROFEN AND THE USE THEREOF IN THE SIMULTANEOUS TREATMENT OF A GROUP OF ANIMALS FOR PROCESSES WHICH ARE ACCOMPANIED BY FEVER, INFLAMMATION AND/OR PAIN | ||
Frühere [2004/40] | PREPARATION BUVABLE COMPRENANT DU KETOPROFENE ET UTILISATION DANS LE TRAITEMENT DE PROCESSUS ACCOMPAGNES DE FIEVRE, D'INFLAMMATION ET/OU DE DOULEUR, CHEZ UN GROUPE D'ANIMAUX, DE MANIERE SIMULTANEE | Eintritt in die regionale Phase | 05.07.2004 | Übersetzung eingereicht | 05.07.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.07.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.07.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.07.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 05.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/40] | 26.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.11.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
05.12.2007
17.02.2010
WITHDRAWN Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Vertreter des Einsprechenden Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | 02
06.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Vertreter des Einsprechenden Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/12] | |||
Einsprechende(r) | 01
05.12.2007
17.02.2010
WITHDRAWN Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Vertreter des Einsprechenden Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
02
06.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Vertreter des Einsprechenden HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | |||
Frühere [2008/47] | |||
Einsprechende(r) | 01
05.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Vertreter des Einsprechenden Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
02
06.12.2007
28.05.2008
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Vertreter des Einsprechenden HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | |||
Frühere [2008/03] | |||
Einsprechende(r) | 01
05.12.2007
Wyeth Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940 / US Vertreter des Einsprechenden Dörries, Hans Ulrich, et al, et al df-mp Fünf Höfe Theatinerstrasse 16 80333 München / DE | ||
02
06.12.2007
ADMISSIBLE Labiana Life Sciences, S.A.U. C/Venus, 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa (Barcelona) / ES Vertreter des Einsprechenden HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | 02.06.2008 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 11.12.2008 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 08.12.2010 | Termin der mündlichen Verhandlung | 21.01.2011 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 15.04.2011 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 11.03.2015 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [ N /P ] | 11.03.2015 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2015/25] | 16.04.2015 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 17.06.2011 | Beschwerde eingegangen No. T1374/11 | 12.08.2011 | Begründung eingereicht | 11.03.2015 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 15.06.2011 | Beschwerde eingegangen | 12.08.2011 | Begründung eingereicht | 11.03.2015 | Termin der mündlichen Verhandlung | 16.03.2015 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.07.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.11.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.03.2007 | BE | 07.03.2007 | CH | 07.03.2007 | CY | 07.03.2007 | CZ | 07.03.2007 | EE | 07.03.2007 | FI | 07.03.2007 | LI | 07.03.2007 | SI | 07.03.2007 | SK | 07.03.2007 | TR | 07.03.2007 | BG | 07.06.2007 | SE | 07.06.2007 | GR | 08.06.2007 | PT | 07.08.2007 | IE | 11.12.2007 | LU | 11.12.2007 | MC | 31.12.2007 | [2009/42] |
Frühere [2009/38] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CY | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
EE | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
BG | 07.06.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
LU | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CY | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
EE | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2009/10] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
EE | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/48] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
IE | 11.12.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/33] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
MC | 31.12.2007 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
GR | 08.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Frühere [2008/02] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
CZ | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Frühere [2007/51] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SK | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Frühere [2007/49] | AT | 07.03.2007 | |
BE | 07.03.2007 | ||
CH | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
PT | 07.08.2007 | ||
Frühere [2007/46] | AT | 07.03.2007 | |
CH | 07.03.2007 | ||
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SI | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | ||
Frühere [2007/39] | CH | 07.03.2007 | |
FI | 07.03.2007 | ||
LI | 07.03.2007 | ||
SE | 07.06.2007 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO9507103 (PROCTER & GAMBLE [US]); | [X]WO9745113 (SEPRACOR INC [US]); | [XP]EP1226831 (BAIOCCHI LEANDRO [IT], et al); | [XP]US2002169212 (STROBLE MICHAEL [US], et al) |