EP1474248 - BEFESTIGUNG FÜR SCHWINGELEMENTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.10.2011 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, TR | veröffentlicht am 09.11.2011 [2011/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2009/29] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul MN 55133-3427 / US | ||
Frühere [2004/46] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center, P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
HAREGOPPA, Gopal P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 02 /
NAYAR, Satinder, K. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 03 /
OBLAK, Donald, S. Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | 04 /
GERDES, Ronald, W. P.O. Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [2004/46] | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Frühere [2004/46] | VOSSIUS & PARTNER Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02797452.6 | 19.12.2002 | [2004/46] | WO2002US40896 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020357724P | 15.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 357724 P | US20020128744 | 22.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 128744 | [2004/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03070387 | Datum: | 28.08.2003 | Sprache: | EN | [2003/35] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1474248 | Datum: | 10.11.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.08.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1474248 | Datum: | 15.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.11.2003 | Klassifikation | IPC: | B06B3/00, B23K20/10, B29C65/08 | [2004/46] | CPC: |
B06B3/00 (EP,KR,US);
B23K20/10 (KR);
B29C65/085 (EP,US);
B29C65/087 (EP,US);
B29C66/816 (EP);
B29C66/83411 (EP,US);
B29C66/83417 (EP,US);
B29C66/40 (EP,US);
B29C66/73921 (EP,US);
B29C66/92611 (EP,US);
B29C66/929 (EP,US);
B29C66/9513 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/46] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNG FÜR SCHWINGELEMENTE | [2004/46] | Englisch: | MOUNT FOR VIBRATORY ELEMENTS | [2004/46] | Französisch: | SUPPORT POUR ELEMENTS VIBRATOIRES | [2004/46] | Eintritt in die regionale Phase | 27.08.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.08.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.08.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.08.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 29.07.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.08.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/46] | 16.12.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 20.01.2009 | Termin der mündlichen Verhandlung | 10.02.2009 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.02.2009 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 08.06.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.06.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.04.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/25] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 26.07.2006 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 26.07.2006 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.08.2006 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.12.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 15.07.2009 | BE | 15.07.2009 | CY | 15.07.2009 | CZ | 15.07.2009 | DK | 15.07.2009 | EE | 15.07.2009 | FI | 15.07.2009 | IT | 15.07.2009 | NL | 15.07.2009 | SE | 15.07.2009 | SI | 15.07.2009 | SK | 15.07.2009 | TR | 15.07.2009 | BG | 15.10.2009 | GR | 16.10.2009 | ES | 26.10.2009 | PT | 15.11.2009 | GB | 19.12.2009 | IE | 19.12.2009 | LU | 19.12.2009 | CH | 31.12.2009 | FR | 31.12.2009 | LI | 31.12.2009 | [2011/44] |
Frühere [2011/21] | AT | 15.07.2009 | |
BE | 15.07.2009 | ||
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IT | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
GB | 19.12.2009 | ||
IE | 19.12.2009 | ||
LU | 19.12.2009 | ||
CH | 31.12.2009 | ||
FR | 31.12.2009 | ||
LI | 31.12.2009 | ||
Frühere [2011/14] | AT | 15.07.2009 | |
BE | 15.07.2009 | ||
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
IT | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
GB | 19.12.2009 | ||
IE | 19.12.2009 | ||
CH | 31.12.2009 | ||
FR | 31.12.2009 | ||
LI | 31.12.2009 | ||
Frühere [2011/05] | AT | 15.07.2009 | |
BE | 15.07.2009 | ||
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
GB | 19.12.2009 | ||
IE | 19.12.2009 | ||
CH | 31.12.2009 | ||
FR | 31.12.2009 | ||
LI | 31.12.2009 | ||
Frühere [2010/48] | AT | 15.07.2009 | |
BE | 15.07.2009 | ||
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
IE | 19.12.2009 | ||
CH | 31.12.2009 | ||
FR | 31.12.2009 | ||
LI | 31.12.2009 | ||
Frühere [2010/46] | AT | 15.07.2009 | |
BE | 15.07.2009 | ||
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
GR | 16.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
IE | 19.12.2009 | ||
Frühere [2010/25] | AT | 15.07.2009 | |
BE | 15.07.2009 | ||
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Frühere [2010/24] | AT | 15.07.2009 | |
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
SK | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Frühere [2010/22] | AT | 15.07.2009 | |
CZ | 15.07.2009 | ||
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Frühere [2010/20] | AT | 15.07.2009 | |
DK | 15.07.2009 | ||
EE | 15.07.2009 | ||
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Frühere [2010/18] | AT | 15.07.2009 | |
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
BG | 15.10.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Frühere [2010/16] | AT | 15.07.2009 | |
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
PT | 15.11.2009 | ||
Frühere [2010/11] | AT | 15.07.2009 | |
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
SI | 15.07.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
Frühere [2010/10] | AT | 15.07.2009 | |
FI | 15.07.2009 | ||
NL | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
Frühere [2010/09] | AT | 15.07.2009 | |
FI | 15.07.2009 | ||
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | ||
Frühere [2010/08] | AT | 15.07.2009 | |
SE | 15.07.2009 | ||
ES | 26.10.2009 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3292838 (FARLEY VINCENT P) [X] 1,2,8-13,15,22-27 * column 2, line 37 - line 48; figure 6 * * column 5, line 14 - line 16 *; | [A]US5590866 (CUNNINGHAM PATRICK M [US]) [A] 14,31* column 5, line 63 - line 67; figure 5 *; | [AX]US5976316 (MLINAR JOHN R [US], et al) [A] 3-6,13,16-20,28-30 * column 4, line 10 - column 5, line 51 * * column 5, line 21 - line 51 * [X] 13,21,25,26; | [X]WO0153032 (HESSE & KNIPPS GMBH [DE], et al) [X] 1,7 * page 5, line 11 - page 6, line 17; figure 1 *; | [E]WO03051535 (KIMBERLY CLARK CO [US]) [E] 1,6-8,10-13,21,22,24-30 * page 9, line 4 - page 10, line 12 * * page 19, line 17 - line 26 * * page 23, line 13 - line 19 * * page 25, line 29 - line 31 * | Prüfung | US3350582 | US3797901 |