EP1425584 - VERBESSERTE MASSENSPEKTROMETRISCHE ANALYSE UNTER VERWENDUNG VON NANOPARTIKELN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.07.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.08.2011 [2011/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Frühere [2009/51] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Frühere [2007/03] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | ||
Frühere [2004/24] | Für alle benannten Staaten FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. Leonrodstrasse 54 80636 München / DE | Erfinder | 01 /
SCHMUCKER, Jürgen Giesekingstrasse 10 70563 Stuttgart / DE | 02 /
SCHIESTEL, Thomas Darwinstrasse 8b 70565 Stuttgart / DE | 03 /
BRUNNER, Herwig An der Betteleiche 6 70569 Stuttgart / DE | 04 /
TOVAR, Günter Oberer Grundweg 25 70569 Stuttgart / DE | [2004/24] | Vertreter | Schrell, Andreas Gleiss Große Schrell und Partner mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2004/24] | Schrell, Andreas, Dr. Gleiss & Grosse Leitzstrasse 45 70469 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02797583.8 | 16.08.2002 | [2004/24] | WO2002EP09196 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20011044250 | 31.08.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10144250 | [2004/24] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03021267 | Datum: | 13.03.2003 | Sprache: | DE | [2003/11] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1425584 | Datum: | 09.06.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 13.03.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/24] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.12.2003 | Klassifikation | IPC: | G01N33/543 | [2004/24] | CPC: |
G01N33/54346 (EP,US);
G01N2458/15 (EP,US);
Y10T436/24 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/24] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERBESSERTE MASSENSPEKTROMETRISCHE ANALYSE UNTER VERWENDUNG VON NANOPARTIKELN | [2004/24] | Englisch: | IMPROVED MASS SPECTROMETRIC ANALYSIS USING NANOPARTICLES | [2004/24] | Französisch: | ANALYSE SPECTROMETRIQUE DE MASSE AMELIOREE, EFFECTUEE A L'AIDE DE NANOPARTICULES | [2004/24] | Eintritt in die regionale Phase | 31.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.06.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.06.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.02.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 18.06.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/34] | 08.07.2008 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.11.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.09.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.02.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2011/31] | 15.03.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2011/31] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.07.2008 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.08.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.08.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 28.08.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2010 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5922537 (EWART THOMAS G [CA], et al) [X] 20 * abstract * * column 5, line 29 - line 42 * * column 6, line 51 - line 67 * * column 7, line 39 - line 53 * * table 1 *; | [X]US6056877 (GJERDE DOUGLAS T [US], et al) [X] 20 * abstract * * column 16, line 34 *; | [X]WO9629431 (SEQUENOM INC [US]) [X] 1,20,40,43 * abstract * * example 9 * * claims 1,6,10 *; | [X]US6277573 (KOESTER HUBERT [US]) [X] 1,20,40,43 * abstract * * claims 1,4,6,11 * |