EP1425214 - TORPEDOSTARTSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.11.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.11.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.12.2005 [2005/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STRACHAN & HENSHAW LIMITED Ashton House P.O. Box 103 Ashton Vale Road Bristol Somerset BS99 7TJ / GB | [N/P] |
Frühere [2004/24] | Für alle benannten Staaten STRACHAN & HENSHAW LIMITED Ashton House P.O. Box 103 Ashton Vale Road Bristol Somerset BS99 7TJ / GB | Erfinder | 01 /
OWEN, Bryan, Jeffrey Llwyn Onn 42 Green Pastures Road Wraxall Somerset BS49 1ND / GB | [2004/24] | Vertreter | Calderbank, Thomas Roger, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2004/24] | Calderbank, Thomas Roger, et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02798009.3 | 10.09.2002 | [2004/24] | WO2002GB04108 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20010021839 | 10.09.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0121839 | [2004/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03022675 | Datum: | 20.03.2003 | Sprache: | EN | [2003/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1425214 | Datum: | 09.06.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 20.03.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1425214 | Datum: | 05.01.2005 | Sprache: | EN | [2005/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.03.2003 | Klassifikation | IPC: | B63G8/32, F41F3/10 | [2004/24] | CPC: |
B63G8/32 (EP,KR,US);
F41F3/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE, SK, TR [2004/51] |
Frühere [2004/24] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TORPEDOSTARTSYSTEM | [2004/24] | Englisch: | TORPEDO LAUNCH SYSTEM | [2004/24] | Französisch: | SYSTEME DE LANCE-TORPILLES | [2004/24] | Eintritt in die regionale Phase | 26.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.03.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.03.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 07.04.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/24] | 20.07.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.11.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.11.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.10.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US6220196 (ESCARRAT PIERRE [FR]) [A] 1-5 * abstract *; | [A]US2837971 (ROBERT WOSAK) [A] 1-5 * column 2, lines 11-27 * * column 4, line 12 - column 8, line 63; figure - * |