EP1322488 - HARDTOP-FAHRZEUGDACH MIT MINDESTENS ZWEI STARREN DACHTEILEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.06.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IT | veröffentlicht am 26.09.2007 [2007/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH Stuttgarter Strasse 59 74321 Bietigheim-Bissingen / DE | [2005/28] |
Frühere [2003/27] | Für alle benannten Staaten CTS Fahrzeug-Dachsysteme GmbH Am Radeland 125 21079 Hamburg / DE | Erfinder | 01 /
PAPENDORF, Marcus Elserring 31 74354 Besigheim / DE | 02 /
HAHN, Gerald Cuxhavener Strasse 176 21149 Hamburg / DE | [2003/27] | Vertreter | Müller, Gottfried, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Am Ochsenberg 16 73614 Schorndorf / DE | [N/P] |
Frühere [2003/27] | Müller, Gottfried, et al Wittner & Müller Patentanwälte Am Ochsenberg 16 73614 Schorndorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02800602.1 | 07.10.2002 | [2003/27] | WO2002EP11208 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001149456 | 08.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10149456 | [2003/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03031213 | Datum: | 17.04.2003 | Sprache: | DE | [2003/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1322488 | Datum: | 02.07.2003 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 17.04.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2003/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1322488 | Datum: | 04.08.2004 | Sprache: | DE | [2004/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 17.04.2003 | Klassifikation | IPC: | B60J7/14, B60J7/20 | [2003/27] | CPC: |
B60J7/146 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2004/32] |
Frühere [2003/27] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HARDTOP-FAHRZEUGDACH MIT MINDESTENS ZWEI STARREN DACHTEILEN | [2003/27] | Englisch: | HARDTOP VEHICLE ROOF WITH AT LEAST TWO RIGID ROOF PARTS | [2004/32] | Französisch: | TOIT DE VEHICULE DE TYPE TOIT AMOVIBLE COMPRENANT AU MOINS DEUX PARTIES DE TOIT RIGIDES | [2003/27] |
Frühere [2003/27] | HARDTOP VEHICLE ROOF WITH AT LEAST TWO RIGID ROOF PARTS- | Eintritt in die regionale Phase | 11.04.2003 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.04.2003 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.04.2003 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.04.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.04.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/27] | 21.08.2003 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.11.2003 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.03.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.05.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.05.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.05.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2005/30] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 04.08.2004 | GB | 04.08.2004 | IT | 04.08.2004 | [2007/39] |
Frühere [2006/32] | FR | 04.08.2004 | |
GB | 04.08.2004 | ||
Frühere [2005/46] | GB | 04.08.2004 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]DE19846006 (EDSCHA CABRIO VERDECKSYS GMBH [DE]) [X] 1-4,10 * column 4, line 63 - column 4, line 22 * * figures 1-4 * [A] 8,11; | [PX]DE10059342 (WEBASTO VEHICLE SYS INT GMBH [DE]) [PX] 1-11 * column 1, line 42 - column 1, line 65 * * column 2, line 25 - column 2, line 33 * * column 4, line 5 - column 4, line 25 * * column 4, line 50 - column 4, line 55 * * abstract *; | [DA]EP0835779 (KARMANN GMBH W [DE], et al) [DA] 1 * column 2, line 47 - column 3, line 6 * * abstract * | Prüfung | WO03024731 | vom Anmelder | EP0835779 |