EP1435169 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG ZWISCHEN TEILNEHMERSTELLEN EINES ZWEI KOMMUNIKATIONSNETZE UMFASSENDEN VERMITTLUNGSSYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.05.2009 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.05.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.06.2009 [2009/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nokia Siemens Networks GmbH & Co. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | [2008/27] |
Frühere [2007/50] | Für alle benannten Staaten NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | ||
Frühere [2007/46] | Für alle benannten Staaten NOKIA SIEMENS NETWORKS S.P.A. St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | ||
Frühere [2007/37] | Für alle benannten Staaten NOKIA SIEMENS NETWORKS GMBH & CO. KG St. Martin Strasse 76 81541 München / DE | ||
Frühere [2004/28] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
KNÄBCHEN, Andreas Partenkirchner Str. 20 81377 München / DE | [2004/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02801304.3 | 01.10.2002 | [2004/28] | WO2002EP11018 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20010124526 | 12.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 01124526 | [2004/28] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03034703 | Datum: | 24.04.2003 | Sprache: | DE | [2003/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1435169 | Datum: | 07.07.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 24.04.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1435169 | Datum: | 02.07.2008 | Sprache: | DE | [2008/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.04.2003 | Klassifikation | IPC: | H04M7/00 | [2004/28] | CPC: |
H04M3/54 (EP,US);
H04M7/0072 (EP,US);
H04M7/1245 (EP,US);
H04M7/1285 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, ES, FR, GB, IT [2008/27] |
Frühere [2004/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER KOMMUNIKATIONSVERBINDUNG ZWISCHEN TEILNEHMERSTELLEN EINES ZWEI KOMMUNIKATIONSNETZE UMFASSENDEN VERMITTLUNGSSYSTEMS | [2004/28] | Englisch: | METHOD FOR ESTABLISHING A COMMUNICATION LINK BETWEEN SUBSCRIBER STATIONS OF A SWITCHING SYSTEM WHICH COMPRISES TWO COMMUNICATION NETWORKS | [2004/28] | Französisch: | PROCEDE D'ETABLISSEMENT D'UNE LIAISON DE COMMUNICATION ENTRE DES POSTES TELEPHONIQUES D'ABONNES D'UN SYSTEME DE COMMUTATION COMPRENANT DEUX RESEAUX DE TELECOMMUNICATION | [2004/28] | Eintritt in die regionale Phase | 12.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.03.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.03.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.05.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 12.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/28] | 31.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.01.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.05.2008 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.05.2008 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 03.04.2009 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2009/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.10.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 16.10.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]WO0031933 (LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC [US]) [X] 1-5 * abstract * * page 6, line 20 - page 11, line 9 * * page 25, line 10 - line 25 * * page 42, line 1 - page 45, line 21 * * page 185, line 15 - line 31 * * page 305, line 19 - page 332, line 2 * * page 336, line 15 - page 339, line 8 * * page 360, line 18 - page 362, line 7 *; | [X]EP0905959 (COMVERSE NETWORK SYST INC [US]) [X] 1-5 * abstract * * column 1, line 55 - column 2, line 6 * * column 2, line 32 - column 3, line 2 * * column 4, line 19 - line 47 * * column 8, paragraph 2 - line 16 * * column 11, line 1 - line 20 * * column 19, line 16 - line 28 *; | [Y]US6292553 (FELLINGHAM PAUL J [US], et al) [Y] 1-5 * abstract * * column 3, line 38 - column 4, line 22; figure 1 *; | [Y]US6205135 (CHINNI VENKATA RAMANA [US], et al) [Y] 1-5 * abstract * * column 1, line 65 - column 2, line 22 * * column 4, line 45 - column 5, line 29 * * column 6, line 4 - line 53 * * column 7, line 55 - line 65 * * column 8, line 10 - line 27 *; | [Y]WO9728628 (LABS OF ADVANCED TECHNOLOGIES [US]) [Y] 1-5 * abstract *; | [Y]US4764919 (HUNTER PAUL D [US], et al) [Y] 1-5 * abstract * * column 21, line 12 - line 27; figure 19 *; | [A] - GBAGUIDI C ET AL, "INTEGRATION OF INTERNET AND TELECOMMUNICATIONS: AN ARCHITECHTURE FOR HYBRID SERVICES", IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, IEEE INC. NEW YORK, US, (199909), vol. 17, no. 9, ISSN 0733-8716, pages 1563 - 1578, XP000851771 [A] 1-5 * page 1576, column L, paragraph 3 - page 1577, column L, paragraph 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/49.790482 |