EP1435630 - PROTONENLEITER, PROZESS ZU SEINER HERSTELLUNG UND ELEKTROCHEMISCHE EINRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.03.2007 [2007/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [N/P] |
Frühere [2006/14] | Für alle benannten Staaten SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | ||
Frühere [2004/28] | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | Erfinder | 01 /
LI, Yong Ming, c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | 02 /
HINOKUMA, Koichiro, c/o SONY CORPORATION 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku Tokyo 141-0001 / JP | [2004/28] | Vertreter | Rupp, Christian Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/28] | Rupp, Christian, Dipl.-Phys. Mitscherlich & Partner, Patent- und Rechtsanwälte, Postfach 33 06 09 80066 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02801491.8 | 04.10.2002 | [2004/28] | WO2002JP10374 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20010313995 | 11.10.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2001313995 | JP20020138210 | 14.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002138210 | [2004/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03034445 | Datum: | 24.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1435630 | Datum: | 07.07.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.04.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1435630 | Datum: | 05.04.2006 | Sprache: | EN | [2006/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 24.04.2003 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.02.2005 | Klassifikation | IPC: | H01B1/06, H01B13/00, H01M8/02, H01B1/04, H01M8/10, H01B1/12 | [2005/14] | CPC: |
H01B1/122 (EP,US);
H01B1/06 (KR);
B82Y30/00 (EP,US);
H01M6/181 (EP,US);
H01M8/1018 (EP,US);
H01M2300/0082 (EP,US);
|
Frühere IPC [2004/28] | H01B1/06, H01B13/00, H01M8/02 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2005/47] |
Frühere [2004/28] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PROTONENLEITER, PROZESS ZU SEINER HERSTELLUNG UND ELEKTROCHEMISCHE EINRICHTUNGEN | [2004/28] | Englisch: | PROTON CONDUCTOR, PROCESS FOR ITS PRODUCTION AND ELECTROCHEMICAL DEVICES | [2004/28] | Französisch: | CONDUCTEUR PROTONIQUE, SON PROCEDE DE FABRICATION ET DISPOSITIFS ELECTROCHIMIQUES | [2004/28] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2004 | Übersetzung eingereicht | 29.03.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 29.03.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.02.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 29.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/28] | 20.05.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.10.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.01.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.01.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6162926 (MURPHY RANDALL B [US], et al) [A] 1-11 * claim 1 ** figures 6-9 *; | [A]EP1071149 (SONY CORP [JP]) [A] 1-11 * abstract * * claims 1,4,8,12,16,19 *; | [X] - CHENG F ET AL, "Organophosphorus chemistry of fullerene: synthesis and biological effects of organophosphorus compounds of C60", TETRAHEDRON, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (20010820), vol. 57, no. 34, ISSN 0040-4020, pages 7331 - 7335, XP004301016 [X] 1-7 * page 7332; compound 6 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4020(01)00670-6 | [AD] - CHENG F ET AL, "Synthesis and optical properties of tetraethyl methano[60]fullerenediphosphonate", TETRAHEDRON LETTERS, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (200005), vol. 41, no. 20, ISSN 0040-4039, pages 3947 - 3950, XP004203294 [AD] 1-11 * abstract * * page 3947, line 9 - line 15 * * page 3950, line 1 - line 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-4039(00)00491-3 | Internationale Recherche | [A]WO9403503 (ICI PLC [GB], et al); | [A]JP2000011756 (TOYOTA CENTRAL RES & DEV); | [A]WO0066254 (UNIV STUTTGART INST FUER CHEMI [DE], et al); | [A]WO0106519 (SONY CORP [JP]) |