EP1451284 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON UMHÜLLTEN BLEICHAKTIVATORGRANULATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.12.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 14.01.2009 [2009/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2004/36] | Erfinder | 01 /
ASSMANN, Georg Dechant-Königs-Str. 9 41363 Jüchen / DE | 02 /
BLOCHWITZ, Olaf, Joachim Rathenower Heerstrasse 42 39307 Genthin / DE | 03 /
SPECKMANN, Horst-Dieter Eichenfeldstrasse 24a 40764 Langenfeld / DE | 04 /
POETHKOW, Jörg Macherscheiderstrasse 24 41468 Neuss / DE | 05 /
MIDDELHAUVE, Birgit Robert-Koch-Str. 24 40789 Monheim / DE | 06 /
BLASEY, Gerhard Fürstenberger Strasse 21 40599 Düsseldorf / DE | [2004/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02804191.1 | 22.11.2002 | [2004/36] | WO2002EP13127 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2001159388 | 04.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10159388 | [2004/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO03048290 | Datum: | 12.06.2003 | Sprache: | DE | [2003/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1451284 | Datum: | 01.09.2004 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.06.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1451284 | Datum: | 03.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.06.2003 | Klassifikation | IPC: | C11D3/39, C11D11/00, C11D17/00 | [2004/36] | CPC: |
C11D3/3925 (EP,US);
C11D11/0088 (EP,US);
C11D17/0039 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR [2004/36] | Erstreckungsstaaten | RO | Noch nicht entrichtet | SI | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON UMHÜLLTEN BLEICHAKTIVATORGRANULATEN | [2004/36] | Englisch: | METHOD FOR PRODUCING COATED BLEACH ACTIVATOR GRANULES | [2004/36] | Französisch: | PROCEDE DE PRODUCTION DE GRANULES ENROBES ACTIVATEURS DE BLANCHIMENT | [2004/36] | Eintritt in die regionale Phase | 26.05.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 26.05.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 26.05.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.03.2003 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 26.05.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 28.10.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 03.05.2006 | CZ | 03.05.2006 | EE | 03.05.2006 | FI | 03.05.2006 | IE | 03.05.2006 | NL | 03.05.2006 | SK | 03.05.2006 | TR | 03.05.2006 | BG | 03.08.2006 | DK | 03.08.2006 | SE | 03.08.2006 | GR | 04.08.2006 | PT | 03.10.2006 | AT | 22.11.2006 | LU | 22.11.2006 | BE | 30.11.2006 | CH | 30.11.2006 | LI | 30.11.2006 | MC | 30.11.2006 | [2009/03] |
Frühere [2008/37] | CZ | 03.05.2006 | |
EE | 03.05.2006 | ||
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
TR | 03.05.2006 | ||
BG | 03.08.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
LU | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2008/31] | CZ | 03.05.2006 | |
EE | 03.05.2006 | ||
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
BG | 03.08.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2008/28] | CZ | 03.05.2006 | |
EE | 03.05.2006 | ||
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2008/21] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
GR | 04.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2008/13] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
AT | 22.11.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2007/50] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2007/49] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
IT | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
BE | 30.11.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2007/39] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
IT | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
CH | 30.11.2006 | ||
LI | 30.11.2006 | ||
MC | 30.11.2006 | ||
Frühere [2007/19] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
NL | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
Frühere [2007/12] | CZ | 03.05.2006 | |
FI | 03.05.2006 | ||
IE | 03.05.2006 | ||
SK | 03.05.2006 | ||
DK | 03.08.2006 | ||
SE | 03.08.2006 | ||
PT | 03.10.2006 | ||
Frühere [2006/52] | FI | 03.05.2006 | |
SE | 03.08.2006 | ||
Frühere [2006/48] | SE | 03.08.2006 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO9914296 (CLARIANT GMBH [DE]) [A] 1,6-8 * examples 1,2; claim - *; | [DA]WO0050556 (HENKEL KGAA [DE]) [DA] 1,6-8* claim - *; | [PX]WO0212426 (HENKEL KOMMANDITGESELLCHAFT AU [DE], et al) [PX] 1,5-12 * page 11, line 7 - line 29 * * page 12, line 11 - line 18; claim - *; | [PX]WO0226927 (BASF AG [DE], et al) [PX] 1,5-8,12 * page 5, line 5 - line 30 * * page 6, line 26 - line 33; example 4 * |