EP1466012 - MIT OSTEOPOROSE ASSOZIIERTE NUKLEOTIDPOLYMORPHISMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.08.2005 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 21.09.2005 [2005/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Incyte Genomics, Inc. 3160 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | [2004/42] | Erfinder | 01 /
JONES, Karen, Anne 2 Castle Court Saffron Walden, Essex, Greater London CB / GB | 02 /
VALDES, Ana 7 Grange Walk, Bishops Stortford Hert sCM 235 SJ / GB | 03 /
TOWNLEY, David, J. 11 Cavendish Road Cambridge CB1 3AE / GB | 04 /
MANGION, Jonathan 3160 Incyte Genomics, Inc. Palo Alto, CA 94304 / US | 05 /
GALWEY, Nicolas, Incyte Genomics, Inc. 3160 PorterDrive Palo Alto, CA 94304 / US | 06 /
BENNETT, Simon, Incyte Genomics, Inc. 3160 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | 07 /
MCKAY, Ian, Incyte Genomics, Inc. 3160 Porter Drive Palo Alto, CA 94304 / US | 08 /
SCHAFER, Alan 38 Canterbury Street Cambridge, Cambridgeshire CB43QF / GB | [2004/42] | Vertreter | Wright, Simon Mark J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [N/P] |
Frühere [2004/42] | Wright, Simon Mark J.A. Kemp & Co. 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 02805650.5 | 19.12.2002 | [2004/42] | WO2002US40948 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20010342711P | 20.12.2001 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 342711 P | US20020423559P | 04.11.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 423559 P | [2004/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO03054218 | Datum: | 03.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/27] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1466012 | Datum: | 13.10.2004 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.07.2003 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2004/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.02.2004 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/68 | [2004/42] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP);
C12Q2600/156 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2004/42] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MIT OSTEOPOROSE ASSOZIIERTE NUKLEOTIDPOLYMORPHISMEN | [2004/42] | Englisch: | NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS ASSOCIATED WITH OSTEOPOROSIS | [2004/42] | Französisch: | POLYMORPHISMES NUCLEOTIDIQUES ASSOCIES A L'OSTEOPOROSE | [2004/42] | Eintritt in die regionale Phase | 20.07.2004 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.07.2004 | Recherchengebühr entrichtet | 20.07.2004 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.07.2004 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.07.2004 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/42] | 28.07.2005 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2005/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A] - OHNO ET AL., "A cDNA cloning of human AEBP1 from primary cultured osteoblasts and its expression in a differentiating osteoblastic cell line", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, (1996), vol. 228, pages 411 - 414, XP002970388 DOI: http://dx.doi.org/10.1006/bbrc.1996.1675 |