EP1328104 - System auf einem Chip für Netzwerkspeichervorrichtungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, LU | veröffentlicht am 19.08.2015 [2015/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Broadcom Corporation 5300 California Avenue Irvine, CA 92617 / US | [2007/21] |
Frühere [2003/29] | Für alle benannten Staaten Broadcom Corporation 16215 Alton Parkway Irvine, California 92618 / US | Erfinder | 01 /
Twomey, John E. 23 Madawaska Street Beford, Massachusetts 01730 / US | [2003/29] | Vertreter | Jehle, Volker Armin, et al Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/52] | Jehle, Volker Armin, et al Bosch Jehle Patentanwaltsgesellschaft mbH Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | ||
Frühere [2003/29] | Jehle, Volker Armin, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte Bosch, Graf von Stosch, Jehle, Flüggenstrasse 13 80639 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03000503.7 | 08.01.2003 | [2003/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20020347489P | 10.01.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 347489 P | US20020112896 | 01.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 112896 | [2003/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1328104 | Datum: | 16.07.2003 | Sprache: | EN | [2003/29] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1328104 | Datum: | 19.10.2005 | [2005/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1328104 | Datum: | 29.08.2012 | Sprache: | EN | [2012/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.09.2005 | Klassifikation | IPC: | H04L29/06 | [2003/29] | CPC: |
H04L63/0428 (EP,US);
H04L63/0485 (EP,US);
H04L63/164 (EP,US);
H04L67/1097 (EP,US);
H04L9/40 (US);
H04L69/329 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2003/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | System auf einem Chip für Netzwerkspeichervorrichtungen | [2003/29] | Englisch: | System on a chip for network storage devices | [2003/29] | Französisch: | Système embarqué pour dispositifs de stockage réseau | [2003/29] | Prüfungsverfahren | 08.01.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/29] | 16.02.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.06.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.04.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.07.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.07.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.02.2007 | Einspruch (Einsprüche) | 30.05.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.01.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.01.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 02.02.2009 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.02.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.01.2003 | AT | 29.08.2012 | BE | 29.08.2012 | CY | 29.08.2012 | CZ | 29.08.2012 | DK | 29.08.2012 | EE | 29.08.2012 | FI | 29.08.2012 | IT | 29.08.2012 | NL | 29.08.2012 | SE | 29.08.2012 | SI | 29.08.2012 | SK | 29.08.2012 | TR | 29.08.2012 | BG | 29.11.2012 | GR | 30.11.2012 | ES | 10.12.2012 | PT | 31.12.2012 | IE | 08.01.2013 | LU | 08.01.2013 | CH | 31.01.2013 | LI | 31.01.2013 | MC | 31.01.2013 | [2015/34] |
Frühere [2015/32] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
IT | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
SK | 29.08.2012 | ||
TR | 29.08.2012 | ||
BG | 29.11.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
IE | 08.01.2013 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2014/07] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
IT | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
SK | 29.08.2012 | ||
BG | 29.11.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
IE | 08.01.2013 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
IT | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
SK | 29.08.2012 | ||
BG | 29.11.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
CH | 31.01.2013 | ||
LI | 31.01.2013 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2013/37] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
IT | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
SK | 29.08.2012 | ||
BG | 29.11.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
MC | 31.01.2013 | ||
Frühere [2013/34] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
IT | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
SK | 29.08.2012 | ||
BG | 29.11.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/23] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
IT | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
SK | 29.08.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
CZ | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
EE | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
NL | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
ES | 10.12.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/21] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
DK | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/13] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
PT | 31.12.2012 | ||
Frühere [2013/12] | AT | 29.08.2012 | |
BE | 29.08.2012 | ||
CY | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
SE | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
Frühere [2013/11] | AT | 29.08.2012 | |
CY | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
SI | 29.08.2012 | ||
GR | 30.11.2012 | ||
Frühere [2013/10] | AT | 29.08.2012 | |
CY | 29.08.2012 | ||
FI | 29.08.2012 | ||
Frühere [2013/09] | AT | 29.08.2012 | |
FI | 29.08.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 29.08.2012 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5778071 (CAPUTO ANTHONY A [US], et al) [X] 1,2,9,10,15,22,23 * abstract * * column 2, line 24 - column 3, line 51 * * column 6, line 12 - column 11, line 17; figure 2 *; | [A]US5896499 (MCKELVEY MARK AMBROSE [US]) [A] 1-10,15-23 * abstract * * column 4, line 7 - line 24 * * column 5, line 48 - column 7, line 50 *; | [XY]WO0105086 (BROADCOM CORP [US], et al) [X] 1-4,6-10,15-17,19-23 * abstract * * page 3, line 1 - page 13, line 14 * [Y] 11-14,5,18; | [Y]WO0180013 (STOREAGE NETWORKING TECHNOLOGI [IL], et al) [Y] 11-14 * abstract * * page 3, line 11 - page 5, line 37 * * page 10, line 10 - page 13, line 2; figures 1-3 * * page 21, line 41 - page 23, line 41; figures 15-19 *; | [Y]US6327625 (WANG CHI-LIE [US], et al) [Y] 5,18 * column 2, lines 15-30; claims 7,8 *; | [A] - TOM CLARK, IP Storage in Data Center Applications pages 201-220, BOSTON, MA 02116 USA, ADDISON WESLEY INC, (20011001), XP002336284 [A] 11-14 * the whole document * | vom Anmelder | WO0105086 |