EP1302712 - Handbetätigbare Drehventile [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.08.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.08.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.09.2006 [2006/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, OH 44139 / US | [N/P] |
Frühere [2003/16] | Für alle benannten Staaten Swagelok Company 29500 Solon Road Solon, OH 44139 / US | Erfinder | 01 /
Hasak, David J. 9695 Alder Court Concord, Ohio 44060 / US | 02 /
Fornes, Michael A. 1216 French Avenue Lakewood, Ohio 44107 / US | 03 /
Peteritis, Jernnifer K. 461 Southington Boulevard Painesville, Ohio 44077 / US | [2003/18] | Vertreter | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/16] | Müller-Boré & Partner Patentanwälte Grafinger Strasse 2 81671 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03000639.9 | 13.10.1999 | [2003/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19980104017P | 13.10.1998 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 104017 P | [2003/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1302712 | Datum: | 16.04.2003 | Sprache: | EN | [2003/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1302712 | Datum: | 02.05.2003 | [2003/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.03.2003 | Klassifikation | IPC: | F16K35/02 | [2003/16] | CPC: |
F16K7/16 (EP);
F16K35/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE [2003/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Handbetätigbare Drehventile | [2003/16] | Englisch: | Hand operated rotary actuated valve | [2003/16] | Französisch: | Actionneur à main de soupape rotative | [2003/16] | Prüfungsverfahren | 14.08.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/42] | 11.11.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.03.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.11.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.03.2006 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/38] | 02.05.2006 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2006/38] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP99954835.7 / EP1121550 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.02.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.12.2003 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2004 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2003 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   29.12.2003 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4577831 (DIBARTOLO ERNEST A [US]) [A] 1,10 * column A *; | [A]US5152187 (LAFEMINA FIORE [US]) [A] 1,7* column 2, line 10 - line 47; figures 1-3,7 *; | [A]US5551124 (ZERINGUE CLAY M [US]) [A] 1,7 * column 4, line 24 - line 51; figures 12,13 *; | [X]US5671904 (MINUTILLO RICHARD A [US]) [X] 1,7-9 * column 3, line 13 - line 50; figures 3,5 *; | [A]GB2312489 (HOLBURN DAVID AUSTIN [GB]) [A] 1,7 * page 6 - page 7, paragraph 3; figures 1A,2A * |