EP1439096 - Schutzsystem für Kraftfahrzeuginsassen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.09.2007 [2007/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, LLC Suite 600, Parklane Towers East Dearborn, MI 48126 / US | [2006/21] |
Frühere [2004/30] | Für alle benannten Staaten FGTI, Ford Global Technologies Inc. Suite 600, Parklane Towers East Dearborn, Michigan 48126 / US | Erfinder | 01 /
Hardå, Peter Dr Westrings Gata 21 N 413 24 Göteborg / SE | 02 /
Levenstam, Mårten Langedragsvägen 128 426 74 Västra Frölunda / SE | [2006/42] |
Frühere [2004/30] | 01 /
Harda, Peter Dr Westrings Gata 21 N 413 24 Göteborg / SE | ||
02 /
Levenstam, Marten Langedragsvägen 128 426 74 Västra Frölunda / SE | Vertreter | Spitmann, Knut Hermann Volvo Car Corporation Department 91030 PVD 4:1 405 31 Göteborg / SE | [N/P] |
Frühere [2004/30] | Spitmann, Knut Hermann Volvo Car Corporation Department 91030 PVD 4:1 405 31 Göteborg / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03000646.4 | 16.01.2003 | [2004/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1439096 | Datum: | 21.07.2004 | Sprache: | EN | [2004/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1439096 | Datum: | 18.10.2006 | Sprache: | EN | [2006/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.04.2003 | Klassifikation | IPC: | B60R21/16 | [2004/30] | CPC: |
B60R21/231 (EP);
B60R21/2338 (EP);
B60R2021/23107 (EP);
B60R2021/23316 (EP);
B60R2021/23324 (EP);
B60R2021/23332 (EP);
B60R2021/23382 (EP)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB, SE [2005/15] |
Frühere [2004/30] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schutzsystem für Kraftfahrzeuginsassen | [2004/30] | Englisch: | Occupant protection arrangement for a motor vehicle | [2004/30] | Französisch: | Dispositif de protection des occupants d'un véhicule | [2004/30] | Prüfungsverfahren | 21.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/12] | 17.03.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.06.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.04.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.08.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.08.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.07.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.01.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US3731949 (RADKE D) [X] 1-4,6,9 * column 1, line 58 - column 2, line 16; figures 1,2 *; | [X]US4300894 (CUMMING RICHARD J, et al) [X] 1-3,5,9* column 5, line 11 - line 36; figure 14 *; | [X]US2001033072 (KUMAGAI MASAYOSHI [JP], et al) [X] 1-9 * paragraph [0047] - paragraph [0056] * * paragraph [0062] - paragraph [0063] * * paragraph [0066] - paragraph [0075]; figures 1,2,5,6,9-16 *; | [X]US2002171232 (ABE KAZUHIRO [JP]) [X] 1-5,9 * the whole document * |