EP1333165 - Verfahren zur Bestimmung der in einem Filter angesammelten Partikelmenge [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.11.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.05.2008 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 04.06.2008 [2008/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino, 50 10043 Orbassano (TO) / IT | [N/P] |
Frühere [2003/32] | Für alle benannten Staaten C.R.F. Società Consortile per Azioni Strada Torino, 50 10043 Orbassano (TO) / IT | Erfinder | 01 /
Boretto, Gianmarco Via Giusti, 12 10042 Nichelino / IT | 02 /
Corrias, Silvio Strada Torino, 50 10043 Orbassano / IT | [2003/32] | Vertreter | Cerbaro, Elena, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2003/32] | Cerbaro, Elena, Dr., et al STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03001562.2 | 23.01.2003 | [2003/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2002TO00072 | 25.01.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT TO20020072 | [2003/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1333165 | Datum: | 06.08.2003 | Sprache: | EN | [2003/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1333165 | Datum: | 12.01.2005 | Sprache: | EN | [2005/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.04.2003 | Klassifikation | IPC: | F01N9/00, G01N15/02, F01N11/00 | [2003/32] | CPC: |
F01N3/035 (EP,US);
F01N11/002 (EP,US);
F01N13/009 (EP,US);
F01N13/0093 (EP,US);
F01N13/0097 (EP,US);
F01N9/002 (EP,US);
F02B37/00 (EP,US);
F02D2041/1411 (EP,US);
F02D2200/0812 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2003/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Bestimmung der in einem Filter angesammelten Partikelmenge | [2003/32] | Englisch: | Method of determining the amount of particulate accumulated in a particulate filter | [2003/32] | Französisch: | Méthode pour déterminer la quantité des particules accumulées dans un filtre à particules | [2004/33] |
Frühere [2003/32] | Méthode pour déterminer la quantité des particules accumulée dans un filtre à particules | Prüfungsverfahren | 04.02.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/15] | 11.03.2004 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.05.2004 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.09.2004 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.09.2004 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.10.2005 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2006/01] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 12.01.2005 | BG | 12.01.2005 | CH | 12.01.2005 | CZ | 12.01.2005 | EE | 12.01.2005 | FI | 12.01.2005 | GR | 12.01.2005 | LI | 12.01.2005 | NL | 12.01.2005 | SI | 12.01.2005 | SK | 12.01.2005 | TR | 12.01.2005 | CY | 23.01.2005 | LU | 23.01.2005 | IE | 24.01.2005 | MC | 31.01.2005 | DK | 12.04.2005 | HU | 13.04.2005 | PT | 12.06.2005 | [2008/23] |
Frühere [2008/04] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
EE | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
TR | 12.01.2005 | ||
CY | 23.01.2005 | ||
LU | 23.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
HU | 13.04.2005 | ||
PT | 12.06.2005 | ||
Frühere [2007/20] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
EE | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
TR | 12.01.2005 | ||
CY | 23.01.2005 | ||
LU | 23.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
HU | 13.04.2005 | ||
Frühere [2007/14] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
EE | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
TR | 12.01.2005 | ||
LU | 23.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
HU | 13.04.2005 | ||
Frühere [2007/12] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
EE | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
TR | 12.01.2005 | ||
LU | 23.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/52] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
TR | 12.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/23] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
IE | 24.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/22] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
NL | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/15] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
CZ | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/14] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
MC | 31.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/12] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
CH | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
LI | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
DK | 12.04.2005 | ||
Frühere [2006/01] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
SK | 12.01.2005 | ||
Frühere [2005/51] | BE | 12.01.2005 | |
BG | 12.01.2005 | ||
FI | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
Frühere [2005/50] | BG | 12.01.2005 | |
FI | 12.01.2005 | ||
SI | 12.01.2005 | ||
Frühere [2005/46] | BG | 12.01.2005 | |
FI | 12.01.2005 | ||
Frühere [2005/30] | BG | 12.01.2005 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3723470 (KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ AG [DE]) [A] 1 * the whole document *; | [A]US5511413 (PFISTER WOLFGANG [DE], et al) [A] 1* abstract *; | [A]EP1081347 (FORD GLOBAL TECH INC [US]) [A] 1 * abstract *; | [A]EP1108866 (VOLKSWAGEN AG [DE]) [A] 1 * abstract * |