EP1343247 - Turbinen Generator Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.03.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.08.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi Hyogo-ken / JP | [2007/21] |
Frühere [2003/37] | Für alle benannten Staaten KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo-ken / JP | Erfinder | 01 /
Matsuo, Kazuya 659-754, Futamata, Hiraoka-cho Kakogawa-shi, Hyogo-ken / JP | 02 /
Kawamura, Masahide 2-32-2204, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo-ken / JP | 03 /
Noro, Osamu 2-17-18, Takaoka, Okubo-cho Akashi-shi, Hyogo-ken / JP | 04 /
Fujii, Tatsuo 6-6-5-106, Takenodai, Nishi-ku Kobe-shi, Hyogo-ken / JP | [2003/37] | Vertreter | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/30] | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | ||
Frühere [2008/11] | Grosse, Wolfgang, et al Grosse - Schumacher - Knauer - von Hirschhausen Patent- und Rechtsanwälte Nymphenburger Strasse 14 80335 München / DE | ||
Frühere [2003/37] | GROSSE BOCKHORNI SCHUMACHER Patent- und Rechtsanwälte Forstenrieder Allee 59 81476 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03003600.8 | 17.02.2003 | [2003/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020040639 | 18.02.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002040639 | [2003/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1343247 | Datum: | 10.09.2003 | Sprache: | EN | [2003/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1343247 | Datum: | 02.02.2005 | [2005/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1343247 | Datum: | 23.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.12.2004 | Klassifikation | IPC: | H02P9/04, H02P9/08 | [2005/04] | CPC: |
H02P9/04 (EP,US)
|
Frühere IPC [2003/37] | H02P9/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR [2003/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Turbinen Generator Vorrichtung | [2003/37] | Englisch: | Turbine generating apparatus | [2003/37] | Französisch: | Appareil de génération à turbine | [2003/37] | Prüfungsverfahren | 17.02.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2003/37] | 06.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.04.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.12.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.03.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.03.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/18] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.02.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.02.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.02.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 23.05.2007 | BE | 23.05.2007 | CH | 23.05.2007 | CY | 23.05.2007 | CZ | 23.05.2007 | DK | 23.05.2007 | EE | 23.05.2007 | FI | 23.05.2007 | IT | 23.05.2007 | LI | 23.05.2007 | NL | 23.05.2007 | SI | 23.05.2007 | SK | 23.05.2007 | TR | 23.05.2007 | BG | 23.08.2007 | GR | 24.08.2007 | ES | 03.09.2007 | PT | 23.10.2007 | HU | 24.11.2007 | LU | 17.02.2008 | IE | 18.02.2008 | [2010/37] |
Frühere [2010/34] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
HU | 24.11.2007 | ||
LU | 17.02.2008 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Frühere [2010/32] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
LU | 17.02.2008 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Frühere [2009/34] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CY | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Frühere [2009/10] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
EE | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Frühere [2009/08] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
IE | 18.02.2008 | ||
Frühere [2008/22] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
IT | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
GR | 24.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Frühere [2008/13] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
SK | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Frühere [2008/10] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
CZ | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
PT | 23.10.2007 | ||
Frühere [2008/09] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
NL | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
BG | 23.08.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Frühere [2008/08] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
DK | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Frühere [2008/07] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
SI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Frühere [2008/04] | AT | 23.05.2007 | |
BE | 23.05.2007 | ||
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Frühere [2007/50] | AT | 23.05.2007 | |
CH | 23.05.2007 | ||
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Frühere [2007/49] | CH | 23.05.2007 | |
FI | 23.05.2007 | ||
LI | 23.05.2007 | ||
ES | 03.09.2007 | ||
Frühere [2007/47] | ES | 03.09.2007 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JPH1182064 ; | [A]JPH11257017 ; | [YD]EP0963035 (CAPSTONE TURBINE CORP [US]) [YD] 1-19 * paragraph [0016] * * figure 3 *; | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19990630), vol. 1999, no. 08, & JP11082064 A 19990326 (TOSHIBA CORP) [Y] 1-19 * abstract * | [Y] - GATTI E ET AL, "Digital control of load commutated inverters for starting equipment of gas turbine power stations", FIFTH EUROPEAN CONFERENCE ON POWER ELECTRONICS AND APPLICATIONS (CONF. PUBL. NO.377) IEE LONDON, UK, (1993), pages 250 - 255 vol.8, XP002309233 [Y] 1-19 * abstract * * figure 1 * | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991222), vol. 1999, no. 14, & JP11257017 A 19990921 (HITACHI LTD; HITACHI ENG CO LTD) [A] 1-19 * abstract * |