EP1347144 - Brandschutzelement, insbesondere für Feuerschutztüren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.04.2005 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 22.10.2008 [2008/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG Rockwool Strasse 37-41 45966 Gladbeck / DE | [2003/39] | Erfinder | 01 /
Daschkeit, Axel Im Schulkamp 17 59192 Bergkamen / DE | [2003/39] | Vertreter | Wanischeck-Bergmann, Axel, et al Stenger - Watzke - Ring intellectual property Am Seestern 8 40547 Düsseldorf / DE | [2008/43] |
Frühere [2003/39] | Wanischeck-Bergmann, Axel, Dipl.-Ing., et al Rondorfer Strasse 5a 50968 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03003726.1 | 19.02.2003 | [2003/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002112332 | 20.03.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10212332 | [2003/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1347144 | Datum: | 24.09.2003 | Sprache: | DE | [2003/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1347144 | Datum: | 28.01.2004 | [2004/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.12.2003 | Klassifikation | IPC: | E04B1/94, E06B5/16 | [2004/05] | CPC: |
E04B1/942 (EP);
B32B13/14 (EP);
B32B19/04 (EP);
E06B5/16 (EP)
|
Frühere IPC [2003/39] | E06B5/16, E04B1/94 | Benannte Vertragsstaaten | (deleted) [2004/43] |
Frühere [2003/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brandschutzelement, insbesondere für Feuerschutztüren | [2003/39] | Englisch: | Fireproofing element, specially for fireproof doors | [2003/39] | Französisch: | Elément pare-feu, en particulier pour portes pare-feu | [2003/39] | Prüfungsverfahren | 29.07.2004 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2005/21] | 09.12.2004 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2005/21] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 17.09.2004 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | DE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 17.09.2004 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 17.09.2004 | M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2005 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0213103 (LAXA BRUKS AB [SE]) [A] 1* the whole document *; | [X]WO9002855 (COMBAL & CO AS [NO]) [X] 1-9 * the whole document * | vom Anmelder | DE3824598 | DE29507498U |