EP1359483 - Netzwerksystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.03.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.03.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 23.04.2008 [2008/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten OMRON CORPORATION 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | [N/P] |
Frühere [2007/20] | Für alle benannten Staaten OMRON CORPORATION 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | ||
Frühere [2003/45] | Für alle benannten Staaten Omron Corporation 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, Shimogyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | Erfinder | 01 /
Imai, Norihiro, c/o Omron Corporation 801, Minamifudodo Horikawahigashiiru Shiokoji-dori Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | 02 /
Okada, Kazunori, c/o Omron Corporation 801, Minamifudodo Horikawahigashiiru Shiokoji-dori Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | [2006/42] |
Frühere [2003/45] | 01 /
Imai, Norihiro, c/o Omron Corporation 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | ||
02 /
Okada, Kazunori, c/o Omron Corporation 801, Minamifudodo-cho, Horikawahigashiiru Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | Vertreter | Kilian, Helmut Wilhelms, Kilian & Partner Patentanwälte Eduard-Schmid-Strasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/45] | Kilian, Helmut, Dr. Wilhelms, Kilian & Partner Patentanwälte Eduard-Schmid-Strasse 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03005626.1 | 12.03.2003 | [2003/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20020073174 | 15.03.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2002073174 | JP20030055006 | 28.02.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003055006 | [2003/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1359483 | Datum: | 05.11.2003 | Sprache: | EN | [2003/45] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1359483 | Datum: | 22.12.2004 | [2004/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1359483 | Datum: | 16.05.2007 | Sprache: | EN | [2007/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.10.2004 | Klassifikation | IPC: | G05B19/05, G05B19/418 | [2004/36] | CPC: |
G05B19/052 (EP,US);
G05B2219/1159 (EP,US);
G05B2219/1208 (EP,US);
G05B2219/25212 (EP,US)
|
Frühere IPC [2003/45] | G05B19/05 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2005/37] |
Frühere [2003/45] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Netzwerksystem | [2003/45] | Englisch: | Network system | [2003/45] | Französisch: | Système de réseau | [2003/45] | Prüfungsverfahren | 20.06.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/33] | 24.02.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.07.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 19.02.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4751672 (YAMADA AKIHIRO [JP]) [X] 1,6 * column 2, paragraph 63 - column 10, paragraph 21; figures 1-5 *; | [X]US4888726 (STRUGER ODO J [US], et al) [X] 1,6 * column 1, paragraph 7 - column 14, paragraph 18; figures 1-14 *; | [X]WO9004833 (SQUARE D CO [US]) [X] 1,6 * page 5, paragraph 8 - page 20, paragraph 16; figures 1-6 *; | [A]US5528768 (BECHSTEIN NORBERT [DE], et al) [A] 1,6* the whole document *; | [A]US5978593 (SEXTON DANIEL WHITE [US]) [A] 1,6 * the whole document * |