EP1354783 - Mechanisches Lenkgetriebe eines Kraftfahrzeugs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 02.04.2004 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.04.2004 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 19.05.2004 [2004/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2003/43] | Erfinder | 01 /
Graf, Thomas Breslauer Strasse 20 86633 Neuburg / DE | [2003/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03006405.9 | 21.03.2003 | [2003/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002116130 | 12.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10216130 | [2003/43] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1354783 | Datum: | 22.10.2003 | Sprache: | DE | [2003/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2003 | Klassifikation | IPC: | B62D3/02 | [2003/43] | CPC: |
B62D3/12 (EP);
B62D6/00 (EP);
B62D7/09 (EP);
B62D7/20 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2003/43] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | LT | Noch nicht entrichtet | LV | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RO | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mechanisches Lenkgetriebe eines Kraftfahrzeugs | [2003/43] | Englisch: | Mechanical steering transmission for a vehicle | [2003/43] | Französisch: | Transmission de diréction mécanique pour véhicules | [2003/43] | Prüfungsverfahren | 18.12.2003 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.12.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/10] | 11.03.2004 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2004/21] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]SU1171389 ; | [X]JPH06234367 ; | [X]FR750398 (PERRON JEAN) [X] 1,9 * page 3, line 67 - page 4, line 43 * * figures 5-8 *; | [X]GB609356 (FREDERICK OSGOOD HICKLING) [X] 1,2,5 * figure 4 *; | [A]DE921432 (LORENZ OTTO, et al) [A] 1 * figure 1 *; | [X]GB2001409 (CAM GEARS LTD) [X] 1,6 * page 2, line 13 - line 44 * * page 2, line 72 - line 78 * * figure 1 *; | [A]US4717175 (ARAI NORITOSHI [JP], et al) [A] 1 * abstract * * column 1, line 13 - line 20 * * figures 1,5,7,9 *; | [X]US5143400 (MILLER GERALD R [US], et al) [X] 1,7,10 * column 2, line 60 - line 63 * * column 5, line 29 - line 45 * * column 6, line 8 - line 43 * * figures 4,5,7,8 *; | [A]WO0125071 (RUSTAMOV ZAKIR ALI AGA OGLU [AZ], et al) [A] 1 * abstract * * figures 1-7 *; | [PA]WO0238433 (MERITOR DO BRASIL LTDA [BR], et al) [PA] 1* figure 4 *; | [X] - DATABASE WPI, 1, Derwent World Patents Index, vol. 86, no. 08, Database accession no. 1986-054372, XP002248573 & SU1171389 A 19850807 (VOLZH OB PROIZV) [X] 1,2,6,9 * abstract * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19941121), vol. 018, no. 611, Database accession no. (M - 1708), & JP06234367 A 19940823 (NIPPONDENSO CO LTD) [X] 1,6,7,10 * abstract * * figures 1-7 * |