EP1465324 - Elektromotor mit Rücklaufsperre [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.11.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.11.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.12.2007 [2007/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Werner-von-Siemens-Str. 1 DE-80333 München / DE | [N/P] |
Frühere [2004/41] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Bruschke, Rolf-Eberhard Herzberger Strasse 10 01239 Dresden / DE | 02 /
Jakubec, Ralph Heinrich-Heine-Strasse 6e 01705 Freital / DE | 03 /
Maschke, Norbert Lortzingstrasse 12 01307 Dresden / DE | 04 /
Rieger, Thomas Franzensbader Weg 7 93057 Regensburg / DE | [2004/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03007701.0 | 03.04.2003 | [2004/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1465324 | Datum: | 06.10.2004 | Sprache: | DE | [2004/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1465324 | Datum: | 27.12.2006 | Sprache: | DE | [2006/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.09.2003 | Klassifikation | IPC: | H02K7/118 | [2004/41] | CPC: |
H02K7/1185 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, IT [2005/26] |
Frühere [2004/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektromotor mit Rücklaufsperre | [2004/41] | Englisch: | Electric motor with reverse preventing mechanism | [2004/41] | Französisch: | Moteur électrique avec dispositif anti-retour | [2004/41] | Prüfungsverfahren | 09.11.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2005/02] | 07.04.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 29.07.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR | 25.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.05.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.06.2006 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.10.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.09.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.04.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 12.05.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 12.05.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3416014 (KUZARA JOHN C) [A] 1 * figures 1-3; claim 1 *; | [A]GB1545100 (MALLORY & CO INC P R) [A] 1 * figures 1,2; claim 1 *; | [A]FR1460560 (CROUZET SA) [A] 1 * figures 2-4 *; | [A]FR1128339 (WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP) [A] 1 * figures 1,2 *; | [A]FR1075390 (REYMOND ROGER-ORIGENE) [A] 1 * figures 1,2 * |