EP1356917 - Vorrichtung zum Ausbilden und/oder Verschliessen einer Verpackungseinheit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.02.2010 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.02.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.03.2010 [2010/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GREIF-VELOX Maschinenfabrik GmbH Kronsforder Landstrasse 177 23560 Lübeck / DE | [2003/44] | Erfinder | 01 /
Dietrich, Norbert Frankfurter Str.100 35773 Hennef / DE | 02 /
Dreier, Hans Bernd Lange Str.81 33378 Rheda-Wiedenbrück / DE | [2003/44] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2003/44] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03009386.8 | 25.04.2003 | [2003/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002206561U | 25.04.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 20206561 U | [2003/44] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP1356917 | Datum: | 29.10.2003 | Sprache: | DE | [2003/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP1356917 | Datum: | 06.09.2006 | [2006/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1356917 | Datum: | 01.04.2009 | Sprache: | DE | [2009/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.08.2006 | Klassifikation | IPC: | B29C65/08, B65B51/22, B65B51/26, // B29C65/74 | [2003/44] | CPC: |
B65B51/225 (EP);
B29C65/08 (EP);
B29C65/7443 (EP);
B29C65/7451 (EP);
B29C66/1122 (EP);
B29C66/43 (EP);
B29C66/43121 (EP);
B29C66/81419 (EP);
B29C66/81433 (EP);
B29C66/431 (EP);
B29C66/432 (EP);
B29C66/81417 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | DE [2007/19] |
Frühere [2003/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Ausbilden und/oder Verschliessen einer Verpackungseinheit | [2003/44] | Englisch: | Apparatus for shaping and/or sealing a package unit | [2003/44] | Französisch: | Appareil pour la fabrication et/ou la fermeture d'un emballage | [2003/44] | Prüfungsverfahren | 06.03.2007 | Prüfungsantrag gestellt [2007/16] | 07.03.2007 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 05.04.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.06.2007 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.10.2007 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.10.2007 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.02.2008 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2008 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.02.2009 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.02.2009 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 05.01.2010 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2010/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.10.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.04.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.03.2008 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 12.04.2007 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | FR   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | GB   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | IT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 12.04.2007 | TR   M01   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2005 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   13.10.2005 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPH11245305 ; | [Y]US4526565 (HUMMEL JOHN E [US], et al) [Y] 11-14* figures 16,18,20 *; | [XY]EP1066951 (SHIKOKU KAKOKI CO LTD [JP]) [X] 1-10 * figures 1,3,7-22 * * page 2, column 1, paragraph 1 * * page 2, column 2, paragraph 4 * [Y] 11-14; | [X]US2002011048 (KOEHN UWE [DE]) [X] 11 * figure 1 * * paragraphs [0001] , [0004] , [0005] *; | [XP]EP1232850 (GREIF VELOX MASCHF GMBH [DE]) [XP] 1 * figures 1a,1b,2 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19991222), vol. 1999, no. 14, & JP11245305 A 19990914 (LIHIT LAB INC) [X] 1 * figure 13 * * page 4, paragraph 19 * |