EP1475906 - Verfahren zum übermitteln von Datenströmen über optischen Verbindungen, System und Computerprogramprodukte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.05.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.12.2007 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Staaten, in denen das Erlöschen rückgängig gemacht wurde: IT | veröffentlicht am 23.01.2008 [2008/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics Srl Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | [N/P] |
Frühere [2004/46] | Für alle benannten Staaten STMicroelectronics S.r.l. Via C. Olivetti, 2 20041 Agrate Brianza (Milano) / IT | Erfinder | 01 /
Pappalardo, Francesco Via Madonna della Scala, 10/A 95047 Paterno (Catania) / IT | 02 /
Visalli, Giuseppe Via delle Mura, 44 98121 Messina / IT | [2004/46] | Vertreter | Bosotti, Luciano, et al Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [2004/46] | Bosotti, Luciano, et al c/o Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx Srl, Via Maria Vittoria, 18 10123 Torino / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03010238.8 | 07.05.2003 | [2004/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1475906 | Datum: | 10.11.2004 | Sprache: | EN | [2004/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1475906 | Datum: | 19.07.2006 | Sprache: | EN | [2006/29] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.10.2003 | Klassifikation | IPC: | H04B10/155, H04L25/49 | [2004/46] | CPC: |
H04L25/4908 (EP,US);
H04B10/524 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2005/30] |
Frühere [2004/46] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum übermitteln von Datenströmen über optischen Verbindungen, System und Computerprogramprodukte | [2004/46] | Englisch: | A method of transmitting data streams on optical links, system and computer program product therefor | [2004/46] | Französisch: | Procédé permettant de transmettre des trains de données sur des liaisons optiques, système et produit de programme informatique | [2004/46] | Prüfungsverfahren | 16.07.2003 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Zeichnungen {1} | 27.09.2003 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: Zeichnungen | 10.01.2005 | Prüfungsantrag gestellt [2005/11] | 02.08.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 04.08.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.09.2005 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.09.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 29.12.2005 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2006 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.2006 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 20.04.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/26] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.05.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 21.06.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 21.06.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | gelöscht | [2008/04] |
Frühere [2007/39] | IT | 19.07.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US5606317 (CLOONAN THOMAS J [US], et al) [X] 1-5,7-16,18-23 * column 2, line 49 - line 66 * * column 5, line 50 - column 6, line 29 * * column 6, line 49 - column 8, line 67 * * column 9, line 37 - column 10, line 65 * * figures 1,3,6 * [A] 6,17; | [XA]EP1225712 (AT & T CORP [US]) [X] 1,12 * page 2, paragraph 3 * * page 2, paragraph 5 - page 3, paragraph 11 * * page 5, paragraph 18 * [A] 2-11,13-23; | [X] - "GROUP ENCODING METHOD FOR INFRARED COMMUNICATION", IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, IBM CORP. NEW YORK, US, (198603), vol. 28, no. 10, ISSN 0018-8689, pages 4440 - 4441, XP000759644 [X] 1,12 * the whole document * |