EP1481761 - Vorrichtung zur Finishbearbeitung von Wellen, insbesondere von Kurbel- und Nockenwellen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.03.2007 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2008 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat Aktualisierte Staaten: FR | veröffentlicht am 24.12.2008 [2008/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Thielenhaus Technologies GmbH Schwesterstrasse 50 42285 Wuppertal / DE | [2004/49] | Erfinder | 01 /
Steinwender, Horst Chamissostrasse 71 42289 Wuppertal / DE | [2004/49] | Vertreter | Albrecht, Rainer Harald, et al Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [N/P] |
Frühere [2004/49] | Albrecht, Rainer Harald, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Andrejewski, Honke & Sozien, Theaterplatz 3 45127 Essen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03011786.5 | 24.05.2003 | [2004/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1481761 | Datum: | 01.12.2004 | Sprache: | DE | [2004/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1481761 | Datum: | 03.05.2006 | Sprache: | DE | [2006/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.10.2003 | Klassifikation | IPC: | B24B5/42, B24B35/00, B24B21/02 | [2004/49] | CPC: |
B24B21/02 (EP);
B24B35/00 (EP);
B24B5/42 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [2005/34] |
Frühere [2004/49] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zur Finishbearbeitung von Wellen, insbesondere von Kurbel- und Nockenwellen | [2004/49] | Englisch: | Finishing machine for crankshafts and camshafts | [2004/49] | Französisch: | Machine de finition pour vilebrequins et arbres à cames | [2004/49] | Prüfungsverfahren | 29.11.2003 | Prüfungsantrag gestellt [2004/49] | 17.12.2004 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.04.2005 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.04.2005 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.06.2005 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 28.10.2005 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Einspruch (Einsprüche) | 06.02.2007 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2007/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 27.07.2005 | AT   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | BE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | BG   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | CH   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | CY   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | CZ   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | DK   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | EE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | ES   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | FI   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | GR   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | HU   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | IE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | LU   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | MC   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | NL   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | PT   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | RO   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | SE   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | SI   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | SK   M01   Noch nicht entrichtet | 27.07.2005 | TR   M01   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | FR | 03.05.2006 | GB | 03.05.2006 | IT | 03.05.2006 | [2008/52] |
Frühere [2008/40] | GB | 03.05.2006 | |
IT | 03.05.2006 | ||
FR | 31.05.2006 | ||
Frühere [2007/39] | GB | 03.05.2006 | |
IT | 03.05.2006 | ||
Frühere [2007/27] | GB | 03.05.2006 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]DE10009980 (THIELENHAUS ERNST GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1* abstract * |