EP1367375 - Vorrichtung zum Auswuchten eines Fahrzeugrades [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 22.09.2006 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.09.2006 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 25.10.2006 [2006/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten att Automotive Testing Technologies GmbH Robert-Koch-Strasse 35 77694 Kehl-Auenheim / DE | [2003/49] | Erfinder | 01 /
Becker, Manfred Seltalstrasse 3 78573 Wurmlingen / DE | 02 /
Gnielka, Peter Dr. Alexandraweg 39 64287 Darmstadt / DE | [2003/49] | Vertreter | Kaiser, Magnus, et al Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Bismarckstrasse 16 76133 Karlsruhe / DE | [N/P] |
Frühere [2003/49] | Kaiser, Magnus, et al Lemcke, Brommer & Partner Patentanwälte Postfach 11 08 47 76058 Karlsruhe / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03012018.2 | 28.05.2003 | [2003/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002123841 | 28.05.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10223841 | [2003/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1367375 | Datum: | 03.12.2003 | Sprache: | DE | [2003/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.10.2003 | Klassifikation | IPC: | G01M1/22, G01M1/02 | [2003/49] | CPC: |
G01M1/225 (EP);
G01M1/06 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2003/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Auswuchten eines Fahrzeugrades | [2003/49] | Englisch: | Device for balancing a vehicle wheel | [2003/49] | Französisch: | Dispositif d'équilibrage d'une roue de véhicule | [2003/49] | Prüfungsverfahren | 13.03.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/20] | 31.10.2005 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.01.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.05.2006 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 30.06.2006 geplant war | 29.05.2006 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 07.06.2006 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2006/43] | 17.06.2006 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2006/43] | 30.06.2006 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2006 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4507964 (BORNER WILLY [US], et al) [Y] 1-4 * abstract * * column 1, line 5 - line 18 * * column 3, line 33 - line 68 * * column 4, line 23 - column 6, line 57 *; | [Y]US4750361 (BANDHOPADHYAY DEB K [US]) [Y] 1-4 * abstract * * column 1, line 11 - column 2, line 39 *; | [A]EP0355486 (ROHE GMBH A [DE]) [A] 1-4 * abstract ** column 1, line 1 - column 4, line 58 *; | [Y]DE4028656 (SCHENCK AG CARL [DE]) [Y] 1-4 * abstract * * column 1, line 3 - line 22 * * column 1, line 64 - column 5, line 30 *; | [Y]US6336364 (PARKER PAUL DANIEL [US], et al) [Y] 1-4 * abstract * * column 12, line 31 - line 50 * |