EP1376277 - Verfahren zum Betätigen einer Haltebremse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.11.2008 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.10.2010 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 01.12.2010 [2010/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | [2008/03] |
Frühere [2004/01] | Für alle benannten Staaten Dr. Johannes Heidenhain GmbH Postfach 12 60 83292 Traunreut / DE | Erfinder | 01 /
Kerner, Norbert Zachersdorfstrasse 45 83374 Traunwalchen / DE | 02 /
Kohler, Frieder Zeller Strasse 5 83362 Lauter / DE | [2004/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 03013531.3 | 13.06.2003 | [2004/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE2002129350 | 29.06.2002 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 10229350 | [2004/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP1376277 | Datum: | 02.01.2004 | Sprache: | DE | [2004/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP1376277 | Datum: | 16.01.2008 | Sprache: | DE | [2008/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.2003 | Klassifikation | IPC: | G05B13/02 | [2004/01] | CPC: |
G05B13/024 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2004/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Betätigen einer Haltebremse | [2004/01] | Englisch: | Method for actuating a holding brake | [2004/01] | Französisch: | Procédé d'actionnement de frein d'arrêt | [2004/01] | Prüfungsverfahren | 02.07.2004 | Prüfungsantrag gestellt [2004/36] | 02.01.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.05.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.08.2006 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.12.2006 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.07.2007 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.12.2007 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.12.2007 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 17.10.2008 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2008/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2005 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2006 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.07.2007 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 16.01.2008 | CZ | 16.01.2008 | DK | 16.01.2008 | EE | 16.01.2008 | FI | 16.01.2008 | IE | 16.01.2008 | NL | 16.01.2008 | RO | 16.01.2008 | SI | 16.01.2008 | SK | 16.01.2008 | TR | 16.01.2008 | BG | 16.04.2008 | SE | 16.04.2008 | GR | 17.04.2008 | AT | 13.06.2008 | LU | 13.06.2008 | PT | 16.06.2008 | BE | 30.06.2008 | CH | 30.06.2008 | LI | 30.06.2008 | MC | 30.06.2008 | HU | 17.07.2008 | [2010/48] |
Frühere [2010/37] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
TR | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
LU | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 17.07.2008 | ||
Frühere [2010/34] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
LU | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
HU | 17.07.2008 | ||
Frühere [2010/32] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
LU | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/40] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
AT | 13.06.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/34] | CY | 16.01.2008 | |
CZ | 16.01.2008 | ||
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/30] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
CH | 30.06.2008 | ||
LI | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/22] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
EE | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/19] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
BE | 30.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2009/07] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
MC | 30.06.2008 | ||
Frühere [2008/50] | CZ | 16.01.2008 | |
DK | 16.01.2008 | ||
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
RO | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
SK | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/48] | DK | 16.01.2008 | |
FI | 16.01.2008 | ||
IE | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/46] | DK | 16.01.2008 | |
FI | 16.01.2008 | ||
NL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
SE | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/44] | FI | 16.01.2008 | |
NL | 16.01.2008 | ||
SI | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/42] | FI | 16.01.2008 | |
NL | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
PT | 16.06.2008 | ||
Frühere [2008/39] | FI | 16.01.2008 | |
NL | 16.01.2008 | ||
BG | 16.04.2008 | ||
Frühere [2008/27] | NL | 16.01.2008 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5144213 (SASAKI TAKAO [JP], et al) [A] 1-8* the whole document *; | [A]WO9905578 (HONEYWELL INC [US]) [A] 1-8 * page 1 - page 4 *; | [XDY]JP2000047732 (YASKAWA ELECTRIC CORP) [XD] 1 * the whole document * [Y] 2-5; | [Y]US6317637 (LIMROTH JOHN [US]) [Y] 2-5 * column 1, line 1 - column 6, line 16 * |