blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP1489241

EP1489241 - Anordnung zum Befestigen von Deckenelementen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  03.03.2006
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip03.03.2006Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 19.04.2006  [2006/16]
AnmelderFür alle benannten Staaten
ATD-Akustiktherm AG
Im Hölderli 26
8405 Winterthur / CH
[2005/29]
Frühere [2004/52]Für alle benannten Staaten
Schneider Dämmtechnik AG
Im Hölderli 26
8405 Winterthur / CH
Erfinder01 / Ganz, Jochen
Im Bachofen 7
8610 Uster / CH
 [2004/52]
VertreterTroesch Scheidegger Werner AG
Schwäntenmos 14
8126 Zumikon / CH
[2004/52]
Anmeldenummer, Anmeldetag03013914.120.06.2003
[2004/52]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP1489241
Datum:22.12.2004
Sprache:DE
[2004/52]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP14.01.2004
KlassifikationIPC:E04B9/24, E04B9/06, E04F13/08, F24F5/00, F24D3/16
[2004/52]
CPC:
E04B9/064 (EP); E04B9/006 (EP); E04B9/248 (EP);
E04F13/0883 (EP); F24D19/009 (EP); F24F5/0089 (EP);
F24F5/0092 (EP); H02G3/281 (EP); H02G3/381 (EP);
E04B2001/8281 (EP); E04B2001/8442 (EP); E04B2001/8461 (EP);
F24D3/16 (EP); F24D3/165 (EP); Y02B30/00 (EP) (-)
Benannte Vertragsstaaten(deleted) [2005/37]
Frühere [2004/52]AT,  BE,  BG,  CH,  CY,  CZ,  DE,  DK,  EE,  ES,  FI,  FR,  GB,  GR,  HU,  IE,  IT,  LI,  LU,  MC,  NL,  PT,  RO,  SE,  SI,  SK,  TR 
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Anordnung zum Befestigen von Deckenelementen[2004/52]
Englisch:Mounting system for ceiling elements[2004/52]
Französisch:Système de fixation pour éléments de plafonds[2004/52]
Prüfungsverfahren23.06.2005Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2006/16]
08.11.2005Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2006/16]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
08.06.2005Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973
05.08.2005AT   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005BE   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005BG   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005CH   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005CY   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005CZ   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005DE   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005DK   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005EE   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005ES   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005FI   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005FR   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005GB   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005GR   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005HU   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005IE   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005IT   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005LU   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005MC   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005NL   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005PT   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005RO   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005SE   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005SI   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005SK   M01   Noch nicht entrichtet
05.08.2005TR   M01   Noch nicht entrichtet
Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973
05.08.2005M01   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]US3292328  (LEWIS STANLEY T, et al) [X] 1,2,4,5,9,10 * column 2, line 65; figures 1-4 *;
 [Y]NL6905984  (METAALWARENFABRIEK VAN GEEL N.V.) [Y] 7,8 * page 5, line 19 - line 28; figure 2 *;
 [XY]DE29516326U  (WILHELMI WERKE GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-3,5,6,9,10 * figure -; claim 1 * [Y] 7,8;
 [X]EP0992425  (ABB AB [SE]) [X] 1,3,5-7,9,10 * paragraph [0019]; figures 2,4 *;
 [A]EP1167888  (SCHNEIDER DAEMMTECHNIK AG [CH]) [A] 7* figures 8A,8B *
vom AnmelderEP1167888
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.